Reports for Therese Furrer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Therese Furrer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5990484, Commercial Registry Office Berne, (36)
Lützelschwab Consulting AG, in Beatenberg, CH-092.3.014.990-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2010, S. 4, Publ. 5836664).
Domizil neu:
Matte 460C, 3803 Beatenberg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lützelschwab, Leo K., von Kaiseraugst, in Beatenberg, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Furrer, Therese, von Wetzikon ZH, in Oberburg, Mitglied und Sekretärin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lützelschwab, Daniel, von Kaiseraugst, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4854276, Commercial Registry Office Berne, (36)
Beaten GmbH, in Beatenberg, CH-092.4.015.435-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 163 vom 25.08.2008, S. 3, Publ. 4623252).
Statutenänderung:
28.11.2008.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf von Grundstücken, das Ueberbauen von Grundstücken und das Finanzierungsgeschäft im Zusammenhang mit Immobilien. Sie kann im Immobilienhandel und im Vermittlungsgeschäft für Grundstücke tätig sein und Immobilien verwalten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sämtliche kommerziellen, finanziellen oder anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich (Post, Telefax) oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 28.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die Bemerkungen zur Liberierung des Stammkapitals werden von Amtes wegen gelöscht, da nicht in den Auszug gehörend.] [bisher: Liberierung Stammkapital: CHF 100'000.--].[Die Bemerkung 'weitere publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt' werden von Amtes wegen gelöscht, da nicht in den Auszug gehörend.] [bisher: Weitere publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lützelschwab, Leo, von Kaiseraugst, in Beatenberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 50'000.00];
Furrer, Therese, von Wetzikon ZH, in Oberburg, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 50'000.00].
Publication number: 3555246, Commercial Registry Office Berne, (36)
Beaten GmbH, in Beatenberg, CH-092.4.015.435-9, Kauf, Verkauf, Ueberbauen von Grundstücken usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2004, S. 4, Publ. 2137870).
Statutenänderung:
31.08.2006. Weitere publikationspflichtige Tatsachen nicht berührt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müdespacher, Heinz, von Hinwil, in Hondrich (Spiez), Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lützelschwab, Leo, von Kaiseraugst, in Beatenberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 50'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 40'000.--];
Furrer, Therese, von Wetzikon ZH, in Oberburg, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 50'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 40'000.--].