Reports for Michael Hans Funk
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Michael Hans Funk
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004831602, Commercial Registry Office Zug
HAFAG, Handels- & Finanzierungs AG, bisher in Lengnau (AG), CHE-102.945.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 19.09.2012, Publ. 6854658).
Statutenänderung:
16.12.2019.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Luzernerstrasse 45, 6330 Cham.
Zweck neu:
Sämtliche Immobiliengeschäfte im In- und Ausland, insbesondere Vermittlung, Verwaltung und Vermietung, Erwerb und Verkauf von überbauten und unüberbauten Grundstücken, ferner Planung, Erstellung, Sanierung und Umnutzung von Gebäuden auf eigenen und fremde Rechnung;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lepri, Enrico, von Wattwil, in Lengnau AG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Funk, Michael, von Baden und Zollikon, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Funk, Alice, von Zollikon, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1004679896, Commercial Registry Office Zug, (170)
Pro Handball, in Zug, CHE-497.474.094, c/o Advokaturbüro Matthys Hausherr, Alpenstrasse 7, 6302 Zug, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
10.07.2019.
Zweck:
Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts in der Schweiz durch Handball-Projekte und -Aktivitäten mit integrierender bzw. verbindender Absicht oder Funktion;
Förderung, Ausbildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen in der Schweiz mit den Mitteln des Sports und im Rahmen von Handball-Projekten und -Aktivitäten;
umfassende Förderung und Ausbildung der Nachwuchs-Spitzenhandballerinnen der Schweiz;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Stiftungsurkunde. Es besteht ein Zweckänderungsvorbehalt gemäss Art. 86a ZGB.
Eingetragene Personen:
Wellershoff, Prof. Dr. Klaus Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Funk, Michael Hans, von Baden und Zollikon, in Cham, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Urs, von Langnau im Emmental, in Schüpfen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-303.222.254), in Olten, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1004659641, Commercial Registry Office Zurich
Tethys Systems AG, in Zürich, CHE-274.356.672, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2018, Publ. 4043955).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Funk, Michael, von Baden und Zollikon, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.