Reports for Peter Fuhrer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Peter Fuhrer
Holdings
Newest SOGC notifications: Peter Fuhrer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1268077, Commercial Registry Office Berne, (36)
PSD - Projects & Share Development AG, in Muri bei Bern, CHE-113.771.277, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 08.03.2010, S. 6, Publ. 5528714).
Statutenänderung:
04.07.2013.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Gemäss Erklärung vom 04.07.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
AudEx AG (CH-035.3.028.581-0), in Bremgarten bei Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuhrer, Peter, von Schwanden bei Brienz, in Rubigen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Muri bei Bern].
Publication number: 5490356, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wohnbau AG Muri bei Bern, in Muri bei Bern, CH-035.3.000.343-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 24.11.2008, S. 6, Publ. 4744746).
Domizil neu:
Worbstrasse 223, 3073 Gümligen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amonn, Annina, von Bern, in Muri bei Bern, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuhrer, Peter, von Schwanden bei Brienz, in Gümligen (Muri bei Bern), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher:in Gümligen (Muri bei Bern), Präsident mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4744746, Commercial Registry Office Berne, (36)
Wohnbau AG Muri bei Bern, in Muri bei Bern, CH-035.3.000.343-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 07.10.1996, S. 6078).
Domizil neu:
Worbstrasse 147, 3073 Gümligen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann, Beat, von Langnau im Emmental, in Muri bei Bern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Amonn, Marie-Louise, von Bern, in Muri bei Bern, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuhrer, Herrmann, von Schwanden bei Brienz, in Bern, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klötzli, Hans, von Trub, in Ittigen, Revisionsstelle;
Fuhrer, Andreas, von Schwanden bei Brienz, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuhrer, Peter, von Schwanden bei Brienz, in Gümligen (Muri bei Bern), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Amonn, Annina, von Bern, in Muri bei Bern, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
WS Treuhand AG (CH-035.3.016.084-0), in Wohlen bei Bern, Revisionsstelle.