Reports for Volker Fuhlrott
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Volker Fuhlrott
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005176209, Commercial Registry Office Valais, (600)
Saco-Design AG, in Brig-Glis, CHE-106.766.130, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2010, S.19, Publ. 5916454).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuhlrott, Volker, von Zürich, in Stallikon, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2592175, Commercial Registry Office Zurich, (20)
fuhlrott & fuhlrott gmbh, in Zürich, CHE-112.295.593, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 02.06.2009, S. 31, Publ. 5043532).
Firma neu:
fuhlrott & fuhlrott gmbh in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.11.2015 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Volker Hartmut Fuhlrott , Zügnisstrasse 26 b, 8143 Stallikon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuhlrott, Volker, von Zürich, in Stallikon, Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1687305, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stiftung für Patientensicherheit in der Anästhesie, in Bern, CHE-110.442.311, Stiftung (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2001, S. 1844). [Neue] Weitere Adresse: c/o SGAR, Postfach 604, 3000 Bern 25.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuhlrott, Volker, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lehmann, Urs Dr., von Zollikofen, in Oberrüti, Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schumacher, Philippe Dr., von Allschwil, in Solothurn, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meister, Beat Dr., von Basel, in Ittigen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wiederkehr, Peter Dr., von Grosswangen, in Spiegel bei Bern (Köniz), Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rosser Treuhand (CHE-107.411.959), in Ittigen, Revisionsstelle.