Reports for Iwan Fürst
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Iwan Fürst
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005458548, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Fürst Immoconsulting AG, bisher in Kesswil, CHE-282.281.970, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2016, Publ. 3173215).
Statutenänderung:
08.04.2022.
Firma neu:
Cemtex AG.
Sitz neu:
Reute (AR).
Domizil neu:
Schwendistrasse 5, 9411 Schachen b. Reute.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung von eigenem Vermögen sowie Erbringung von Treuhanddienstleistungen, IT-Dienstleistungen und jegliche andere mit diesem Zweck zusammenhängende Beratungs-und Handelsaktivitäten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, belasten, zu bebauen, zu veräussern und zu verwalten. Tätigkeiten in den Bereichen alternative und regenerative Energiequellen sowie der Wasserversorgung und Wasseraufbereitung. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes fördern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 04.04.2011 ist aus den Statuten gestrichen worden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fürst, Iwan, von Romanshorn, in Kesswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zanotta, Walter, von Arbon, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3173215, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Bootswerft Fürst AG, in Uttwil, CHE-282.281.970, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2011, Publ. 6354786).
Statutenänderung:
25.10.2016.
Firma neu:
Fürst Immoconsulting AG.
Sitz neu:
Kesswil.
Domizil neu:
c/o Iwan Fürst, Pappelstrasse 2a, 8593 Kesswil.
Zweck neu:
Tätigkeit als Generalunternehmung, Kauf, Verkauf, Vermittlung, Überbauung, Vermietung, Verwaltung und Belastung von Grundstücken und Liegenschaften, Handel mit diversen Artikeln sowie Dienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fürst, Elisabeth, von Romanshorn, in Uttwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fürst, Iwan, von Romanshorn, in Kesswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Uttwil, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3173223, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Fürst Holding AG, in Uttwil, CHE-309.704.600, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2016, Publ. 2805797).
Statutenänderung:
25.10.2016.
Sitz neu:
Kesswil.
Domizil neu:
c/o Iwan Fürst, Pappelstrasse 2a, 8593 Kesswil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an Immobilien-, Werft- und anderen Unternehmen in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Lizenzen daran sowie Immobilien erwerben, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fürst, Iwan, von Romanshorn, in Kesswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Uttwil].