Reports for Tobias Fürholz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Tobias Fürholz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006112517, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Schweizer Lunch-Check Genossenschaft, in Zürich, CHE-107.820.252, Genossenschaft (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2021, Publ. 1005255245).
Statutenänderung:
30.05.2024. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Ernst, von Hombrechtikon, in Zürich, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhalter, Tobias, von Sumiswald, in Muri bei Bern, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Recher, Thomas, von Ziefen, in Buus, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Petitjean, Carmela, von Basel, in Reinach (BL), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fürholz, Tobias, von Biberist, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005941230, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
myneva Schweiz AG, in Oberkirch, CHE-277.146.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2023, Publ. 1005890874).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmitz, Tobias Bernhard Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fürholz, Tobias, von Biberist, in Zürich, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Obermeier, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Küssnacht (SZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kipfer, Hanspeter, von Langnau im Emmental, in Horgen, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005499297, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
myneva Schweiz AG, in Oberkirch, CHE-277.146.906, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2021, Publ. 1005316292).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Clausen, Hartmut, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Christen, Hans-Peter, von Luzern und Oberdorf (NW), in Luzern, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmitz, Tobias Bernhard Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fürholz, Tobias, von Biberist, in Zürich, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Robert, Michael Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.