Reports for Elmar August Fürer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Elmar August Fürer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005377753, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ADTAG GmbH, bisher in Aarburg, CHE-113.587.673, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2021, Publ. 1005337078).
Statutenänderung:
27.12.2021.
Sitz neu:
Neerach.
Domizil neu:
Zürcherstrasse 17, 8173 Neerach.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermarktung und Produktion von audiovisuellen Werbe- und Sponsoringformen, insbesondere für Radio- und Fernsehveranstalter im in- und Ausland. Ferner bezweckt die Gesellschaft das Erbringen von Dienstleistungen im Informatikbereich sowie Handel mit und Vermietung von Hard- und Software. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder andere Unternehmen erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann ferner Liegenschaften und Wertschriften sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fürer, Elmar, von Waldkirch, in Meilen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Heeb, Peter, von Altstätten, in Zurzach, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blind, Marco, von Gempen, in Bülach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR01-1005143064, Commercial Registry Office Zurich, (20)
VitaYsan GmbH, in Bubikon, CHE-212.983.676, Rosengartenstrasse 6, 8608 Bubikon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.03.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit ernährungsergänzenden Produkten und Fachliteratur sowie Gross- und Einzelhandel mit Gegenständen des allgemeinen Wohlbefindens aller Art. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten, Vertretungen geben und nehmen, sich bei anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, Darlehen aufnehmen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie Patente und Lizenzen erwerben, verwerten, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 21'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 29.03.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Lutz, Johann Florian, von Medel (Lucmagn), in Bubikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Achhammer, Claudia Regina, von Meilen, in Männedorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Fürer, Elmar August, von Waldkirch, in Meilen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: HR02-1004467243, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Tecal Software GmbH, bisher in Freienbach, CHE-113.587.673, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2009, Publ. 5158434).
Statutenänderung:
02.07.2018.
Firma neu:
ADTAG GmbH.
Sitz neu:
Aarburg.
Domizil neu:
Feldhofweg 3, 4663 Aarburg.
Zweck neu:
Vermarktung und Produktion von audiovisuellen Werbe- und Sponsoringformen, insbesondere für Radio- und Fernsehveranstalter im In- und Ausland, Erbringen von Dienstleistungen im Informatikbereich sowie Handel mit und Vermietung von Hard- und Software;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder andere Unternehmen erwerben und veräussern, Liegenschaften und Wertschriften sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werner, Wolf-Peter, von Deutschland, in München (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Widmer, Werner, von Lütisburg, in Wollerau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blind, Marco, von Gempen, in Opfikon, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Fürer, Elmar, von Waldkirch, in Meilen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Heeb, Peter, von Altstätten, in Wislikofen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Viertler, Stefanie, von Urnäsch, in Aarburg, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.