Reports for Ronald Fuchs
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Ronald Fuchs
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005740201, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 78 vom 24.04.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 16322 vom 19.04.2023 NNH Holding AG, in Zürich, CHE-474.186.879, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2023, Publ. 1005730059).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Ronald, von Riedholz, in Rupperswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Mitglied der Geschäftsleitung (CTO), mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005730059, Commercial Registry Office Zurich, (20)
NNH Holding AG, in Zürich, CHE-474.186.879, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2021, Publ. 1005286610).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Ronald, von Riedholz, in Rupperswil, Mitglied der Geschäftsleitung (CTO), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reitbauer, Stefan, österreichischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kast, Thomas, von Appenzell, in Schwende-Rüte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005624316, Commercial Registry Office Berne, (36)
Finform AG, in Bern, CHE-283.375.266, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2021, Publ. 1005351854).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs, Ronald, von Riedholz, in Rupperswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rumpf, Michael, von Bern, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rigert, Michèle, von Luzern, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.