Reports for Martin Fuchs
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Martin Fuchs
Holdings
Newest SOGC notifications: Martin Fuchs
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005348421, Commercial Registry Office Berne, (36)
sermaX AG, in Steffisburg, CHE-113.722.675, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2020, Publ. 1005018992).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Drljic, Suzana, von Emmen, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuchs, Martin, von Meiringen, in Thun, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schütz, Markus, von Sumiswald, in Aesch ZH, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stettler, Ursula, von Eggiwil, in Schwarzenegg (Oberlangenegg), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waeber, Béat, von Tafers, in Münsingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005332631, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
BELOGA AG, in Geuensee, CHE-112.274.869, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2021, Publ. 1005227060).
Firma neu:
BELOGA AG in Liq..
Uebersetzungen der Firma neu:
(BELOGA SA en liq.) (BELOGA LTD in liq.). Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 04.11.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furer, Marc, von Heiligenschwendi, in Kerzers, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Henn, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furer, Jürg, von Heiligenschwendi, in Wichtrach, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fuchs, Martin, von Meiringen, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004882923, Commercial Registry Office Berne, (36)
PHARMEASY AG, in Bern, CHE-223.721.471, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2018, Publ. 4243047). Gemäss Erklärung vom 08.04.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furer, Jürg, von Heiligenschwendi, in Wichtrach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuchs, Martin, von Meiringen, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rom Treuhand AG (CHE-109.050.559), in Bern, Revisionsstelle;
Furer, Marc, von Heiligenschwendi, in Kerzers, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amstutz, Christoph Alois, von Luzern, in Wilen (Sarnen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burkhard, Felix Fritz, von Messen, in Subingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Daniel Robert, von Volken, in Wohlen b. Bern (Wohlen bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bille-Henn, Anne-Katrin, deutsche Staatsangehörige, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Metzler, Christoph Eric, von Balgach, in Brittnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strobel, Irene Ruth, von Winznau, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sturny, Reinhold Josef Martin, von St. Antoni, in Wünnewil (Wünnewil-Flamatt), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wälchli, Barbara, von Obersteckholz, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.