Reports for Herbert Fuchs
Mandates
Results for the name Herbert Fuchs
Holdings
Newest SOGC notifications: Herbert Fuchs
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004924800, Commercial Registry Office Zurich, (20)
AXA Vorsorge Anlagestiftung, in Winterthur, CHE-215.986.719, Stiftung (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2020, Publ. 1004906688).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Herbert, deutscher Staatsangehöriger, in Hohentengen (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Baudry, Magali, von Neuchâtel, in Cheseaux-sur-Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Corbaz, Olivier, von Le Mont-sur-Lausanne, in Le Mont-sur-Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Di Mario, Antonio, von Adliswil, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ferri, Eliane Mary, von Prilly, in Renens (VD), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fiorillo, Michele, von Lausanne, in Lutry, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauser, Roman, von Glattfelden, in Wil (SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Joachim, von Sumiswald, in Kreuzlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzi, Christian, von Wattenwil, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lopizzo, Fabrice, von Oftringen, in Vufflens-le-Château, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Massini, Eveline, von Thurnen, in Volketswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mettraux, Bertrand Michel Christoph, von Neyruz (FR), in Estavayer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neidhart, Michael, von Ramsen, in Ramsen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Odermatt, Tamara, von Dallenwil, in Eschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Poncelet, Valérie, von Saint-Sulpice (VD), in Cossonay, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Rolf, von Rüthi (SG), in Le Mont-sur-Lausanne, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Waller, Markus, von Winterthur, in Ehrendingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zehnder, Serge Igor Friedrich, von Birmenstorf (AG), in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR01-1004906688, Commercial Registry Office Zurich, (20)
AXA Vorsorge Anlagestiftung (AXA Prévoyance Fondation de placement) (AXA Previdenza Fondazione d'investimento) (AXA Occupational Pension Investment Foundation), in Winterthur, CHE-215.986.719, General-Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthur, Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
08.05.2020. 04.06.2020.
Weitere Adressen:
Affolternstrasse 42, Postfach, 8050 Zürich.
Zweck:
Die Anlagestiftung bezweckt die kollektive Anlage und Verwaltung der ihr anvertrauten Vorsorgevermögen ihrer Anleger (§ 6 hiernach).
Aufsichtsbehörde:
Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV).
Eingetragene Personen:
Blöchlinger, Mathis Samuel, von Uznach, in Rapperswil-Jona, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aubry, Olivier, von Muriaux, in Schänis, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuchs, Herbert, deutscher Staatsangehöriger, in Hohentengen (DE), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ciancia, Sonia, von Zürich, in Schlieren, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle;
Mürner, Samuel, von Reichenbach im Kandertal, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004830140, Commercial Registry Office Zurich, (20)
AXA-ARAG Rechtsschutz AG, in Zürich, CHE-101.292.018, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2019, Publ. 1004737475).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs, Herbert, deutscher Staatsangehöriger, in Hohentengen (D), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Christian, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Tuggen];
Benz, Patrick, von Schlatt (TG), in Wiesendangen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winterthur];
Ehlebracht, Matthias, von Zürich, in Dachsen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger];
Graf, Manuela, von Wolfwil, in Turbenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Illnau-Effretikon];
Hänggi, Marion, von Nunningen, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winterthur];
Wenger, Daniel, von Grindelwald, in Aadorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winterthur].