Reports for Dominic Fröhli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Dominic Fröhli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004912277, Commercial Registry Office Zurich, (20)
OMNIA SWISS SERVICES GMBH, bisher in Wollerau, CHE-267.245.961, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2017, Publ. 3925151).
Statutenänderung:
07.05.2020.
Sitz neu:
Meilen.
Domizil neu:
c/o Dominic Fröhli, Mühlerain 36, 8706 Meilen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fröhli, Nadine Christine, von Männedorf, in Meilen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 110 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wollerau];
Fröhli, Dominic, von Männedorf, in Meilen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 110 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wollerau].
Publication number: HR02-1004879159, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Entec Efficient New Technology AG, in Kloten, CHE-100.452.029, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 25.11.2019, Publ. 1004766688).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lendi, Beat, von Tamins, in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kündig, Sandro, von Oetwil am See, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Fröhli, Dominic, von Männedorf, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Wollerau].
Publication number: HR02-1004879166, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Hans K. Schibli AG, in Zürich, CHE-105.833.746, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 02.04.2020, Publ. 1004864327).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lendi, Beat, von Tamins, in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kündig, Sandro, von Oetwil am See, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Fröhli, Dominic, von Männedorf, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Wollerau].