Reports for Josef Fritsche
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Josef Fritsche
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005668288, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Monique Gallusser-Lafont-Stiftung, in St. Gallen, CHE-110.086.593, Stiftung (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2022, Publ. 1005600534).
Urkundenänderung:
08.12.2022.
Sitz neu:
Sennwald.
Domizil neu:
c/o Corinne Spiller, Bongert 15, 9467 Frümsen.
Zweck neu:
Die Stiftung bezweckt den Tierschutz und die Tierhilfe sowie den Schutz des Lebensraumes der Tiere. Die bedachten Destinatäre müssen ihren Geschäftssitz oder ihren Wohnsitz in den Kantonen St. Gallen, Thurgau, Zürich, Graubünden, Schaffhausen, Glarus, Appenzell Ausserrhoden oder Appenzell Innerrhoden haben. An Destinatäre, die ihren Geschäftssitz oder ihren Wohnsitz nicht in den Kantonen St. Gallen, Thurgau, Zürich, Graubünden, Schaffhausen, Glarus, Appenzell Ausserrhoden oder Appenzell Innerrhoden haben, können Beiträge ausnahmsweise ausgerichtet werden, wenn diese für Projekte in den Kantonen St. Gallen, Thurgau, Zürich, Graubünden, Schaffhausen, Glarus, Appenzell Ausserrhoden oder Appenzell Innerrhoden verwendet werden. Die Stiftung hat gemeinnützigen Charakter und verfolgt keinerlei Erwerbszweck. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschrift].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berchtold, Esther, von Zollikon, in Männedorf, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fritsche, Josef, von Appenzell, in Appenzell, Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005449155, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Stiftung Oberzil, in St. Gallen, CHE-109.848.356, Stiftung (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2016, S.0, Publ. 3121357).
Aufsichtsbehörde neu:
Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (CHE-113.698.580), in St. Gallen.
Organisation neu:
[Streichung der Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Manser, Franz, von Appenzell, in Eggersriet, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fritsche, Josef, von Appenzell, in Appenzell, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Juen Treuhand GmbH (CHE-283.889.571), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: in Wittenbach]. [Anpassung der Aufsichtsbehörde aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.]
Publication number: HR02-1005382411, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Sirius Vermögensverwaltung AG, in St. Gallen, CHE-107.652.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 08.05.2020, Publ. 1004885728). [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons St. Gallen gestrichenen Tatsachen, sowie allfällige frühere Urkundendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fritsche, Josef, von Appenzell, in Appenzell, Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fritsche, Tobias, von Appenzell, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mettler, Alfred, von Ebnat-Kappel, in Gais, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Trütsch, Manfred, von Unteriberg, in Mörschwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.