Reports for Rolf Frischknecht
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rolf Frischknecht
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005830636, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 167 vom 30.08.2023 publizierten TR-Eintrag Nr. 35168 vom 25.08.2023 Schweizerische Vereinigung für hirnverletzte Menschen FRAGILE Suisse, in Zürich, CHE-106.828.937, Verein (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2023, Publ. 1005826462).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frischknecht, Rolf, von Schwellbrunn, in Pully, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005814801, Commercial Registry Office Zug, (170)
Schweizerische Gesellschaft für Physikalische Medizin und Rehabilitation, in Steinhausen, CHE-104.055.213, Verein (SHAB Nr. 221 vom 12.11.2020, Publ. 1005021136).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kramers, Dr. Inès, von Zürich, in Unterengstringen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ettlin, Prof. Thierry, von Basel und Allschwil, in Riehen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frischknecht, Dr. Rolf, von Schwellbrunn, in Pully, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung, Quästor, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Götz, Dr. Stefan, von Unterseen, in Mühleberg, Präsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Bützberger, Dr. Stefan, von Bleienbach, in Villnachern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6188776, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Schweizerische Vereinigung für hirnverletzte Menschen FRAGILE Suisse, in Zürich, CH-020.6.000.007-3, Verein (SHAB Nr. 89 vom 11.05.2009, S. 34, Publ. 5011644).
Statutenänderung:
22.06.2010. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischbacher Schrobiltgen, Elisabeth, von Brunnadern, in Baden, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller-Ehrenzeller, Marianne, von St. Gallen, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Odermatt Büchi, Marcel, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Feller, Agathe, von Uetendorf, in Essertines-sur-Yverdon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Freimann, Agnes, von Hünenberg, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frischknecht, Rolf, von Schwellbrunn, in Pully, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hürlimann, Urs, von St. Gallenkappel, in Uznach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schläfli, André, von Lyssach, in Bassersdorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vecsey, Julia, von Chêne-Bourg, in Genève, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Villiger, Daniel, von Freiamt, in Horgen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rübel, Dorothea, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stolz, Monika, von Oberbüren, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.