Reports for Martin Friker
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Martin Friker
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4099519, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Ingenieurbüro M. Friker GmbH, in Niedergösgen, CHE-108.580.814, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2009, Publ. 5035488).
Statutenänderung:
02.03.2018.
Firma neu:
LMF Ingenieurbüro GmbH.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung betreffend die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung der Gesellschaft vom 12.03.1997 ist im Sinne von Art. 777c Abs. 2 Ziff. 1 i.V.m. Art. 628 Abs. 4 OR aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Mobilien, Einrichtungen, Computer inkl. Zubehör sowie 2 Personenwagen zum Preise von CHF 5'000.--.].
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friker-Buser, Isabella, von Niedergösgen, in Niedergösgen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Friker, Martin, von Niedergösgen, in Niedergösgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lauper, Yannick Marco, von Schmitten (FR), in Wangen bei Olten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 51 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Megaro, Angelo, italienischer Staatsangehöriger, in Niedergösgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Publication number: 3447445, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Wohnbaugenossenschaft Erzbach, in Erlinsbach (AG), CHE-103.605.140, Genossenschaft (SHAB Nr. 166 vom 28.08.2012, Publ. 6825976).
Firma neu:
Wohnbaugenossenschaft Erzbach in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.10.2016 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, René, von Erlinsbach (AG), in Erlinsbach, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friker, Martin, von Niedergösgen, in Niedergösgen, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Jürg, von Seeberg, in Erlinsbach (AG), Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: in Erlinsbach, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6643276, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Belser AG Niedergösgen, Zweigniederlassung Erlinsbach AG, in Erlinsbach AG, CH-400.9.007.377-6, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2004, S. 2, Publ. 2347676).
mit Hauptsitz in:
Niedergösgen.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CHE-101.244.769 [CH-249.3.000.342-5].
Zweck Hauptsitz neu:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Belser-Moor, Maria, von Niedergösgen, in Niedergösgen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Belser, Christoph, von Niedergösgen, in Niedergösgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Belser, Dominik, von Niedergösgen, in Erlinsbach, Mitglied und Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friker, Martin, von Niedergösgen, in Niedergösgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.