Reports for Urs Fries
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Urs Fries
Holdings
Newest SOGC notifications: Urs Fries
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3695535, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Elibag Elgger Innenausbau AG, in Elgg, CHE-105.976.104, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 09.06.2011, Publ. 6198836).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-386.245.531), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-320.9.021.802-9)];
Fries, Urs, von Hettlingen und Winterthur, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fries, Thomas, von Winterthur und Hettlingen, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 5207844, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Genossenschaft Jugendhaus Seuzach, in Seuzach, CH-020.5.900.627-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 261 vom 10.11.1987, S. 4378).
Firma neu:
Genossenschaft Jugendhaus Seuzach in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.03.2009 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, René, von Aawangen, in Seuzach, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ade, Werner, von Bülach, in Seuzach, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fries, Urs, von Winterthur, in Seuzach, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grossmann, Ugo, von Zürich, in Seuzach, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaad, Vreni, von Oberbipp, in Seuzach, Mitglied der Verwaltung und Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fries, Ruth, von Winterthur, in Seuzach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winkel, Christian, von Seuzach, in Seuzach, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lienhard, Herbert, von Zürich, in Seuzach, Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Tinner, Martin, von Sennwald, in Seuzach, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4059536, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Elibag Elgger Innenausbau AG, in Elgg, CH-020.3.907.648-1, Herstellung und Ausführung von Schreiner- und Innenausbauarbeiten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2006, S. 21, Publ. 3305182).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fries, Urs, von Hettlingen und Winterthur, in Seuzach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident und Delegierter];
Fries, Thomas, von Winterthur und Hettlingen, in Frauenfeld, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Zürcher, Stephan, von Trachselwald, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.