Reports for Gerhard Friedli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Gerhard Friedli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4972780, Commercial Registry Office Berne, (36)
Hilfskasse der Securitas Gruppe, in Bern, CH-035.7.016.241-2, Stiftung (SHAB Nr. 201 vom 20.10.2003, S. 2, Publ. 1221666).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friedli, Gerhard, von Ursenbach, in Bolligen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-035.9.019.917-2), in Bern, Revisionsstelle.
Publication number: 4363244, Commercial Registry Office Berne, (36)
Securitas AG Schweizerische Bewachungsgesellschaft, in Bern, CH-035.3.001.116-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2006, S. 4, Publ. 3195350).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cavadini, Adriano Dr., von Mendrisio, in Pregassona, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Friedli, Gerhard, von Ursenbach, in Bolligen, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Zacarie, Heidi, von Bolligen und Rüegsau, in Bolligen, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manner, Wolfram, österreichischer Staatsangehöriger, in Meikirch, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: von Österreich, in Ortschwaben].
Publication number: 2702894, Commercial Registry Office Berne, (36)
Zusätzliche Pensionskasse für das leitende Personal der Securitas Schweizerische Bewachungsgesellschaft, in Bern, CH-035.7.016.220-9, Ergänzung der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge der Firmengruppe Securitas für das leitende Personal, Stiftung (SHAB Nr. 159 vom 21.08.2003, S. 3, Publ. 1138562).
Urkundenänderung:
25.03.2004.
Name neu:
Zusätzliche Pensionskasse der Securitas Gruppe.
Zweck neu:
Ergänzung der beruflichen Vorsorge für die Arbeitnehmer der Stifter- bzw.
Arbeitgeberfirma und mit dieser wirtschaftlich oder finanziell eng verbundenen Unternehmungen, die aufgrund der Höhe ihrer Entlöhnung dem Kader zuzurechnen sind, durch Gewährung von Unterstützungen und Leistungen:
an den Arbeitnehmer im Fall von Alter oder Invalidität von ihm selbst;
im Fall des Todes des Arbeitnehmers an den überlebenden Ehegatten sowie an Personen, für deren Unterhalt er im Zeitpunkt des Todes ganz oder zur Hauptsache aufgekommen ist. Weiteres vergleiche Stiftungsurkunde.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friedli, Gerhard, von Ursenbach, in Bolligen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwab, Franz, von Kerzers, in Zollikofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spreng, Samuel, von Graben, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Winzenried, Hans, von Bern und Belp, in Stettlen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Graf, Martin, von Uetendorf, in Ins, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wagner, Siegfried, von Meisterschwanden, in Emmenbrücke (Emmen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.