Reports for Charles Eugène Friderici
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Charles Eugène Friderici
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4573310, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Handelskammer Schweiz - Baltikum, in Stäfa, CH-020.6.000.130-9, Verein (SHAB Nr. 168 vom 31.08.1993, S. 4575).
Statutenänderung:
03.06.2008.
Name neu:
Handelskammer Schweiz-Baltikum.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Osec, Stampfenbachstrasse 85, 8006 Zürich.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt die Förderung der Beziehungen zwischen den baltischen Staaten Estland, Lettland sowie Litauen und der Schweiz auf den Gebieten des Handels, der Industrie und der Dienstleistungen, vertritt die Interessen seiner Mitglieder gegenüber Dritten, arbeitet mit den bestehenden staatlichen, wirtschaftlichen und anderen in- und ausländischen Organisationen gleicher Zielsetzung zusammen, unterstützt seine Mitglieder beim Aufbau von Geschäftsbeziehungen in und aus den baltischen Staaten sowie in der Schweiz, steht den Mitgliedern bei Bedarf als Schiedsrichter zur Verfügung, vermittelt Adressen, Kontakte und Dokumentationen, organisiert Veranstaltungen und Reisen von und zu den baltischen Staaten, kann Institutionen und Aktivitäten, die zur Förderung des gegenseitigen Verständnisses zwischen den baltischen Staaten und der Schweiz beitragen, unterstützen..
Mittel neu:
Mitgliederbeiträge, Erträge aus der Kammertätigkeit, Zuwendungen und Zinsen aus dem Vereinsvermögen. [bisher: Mittel: Jahresbeiträge.].Organisation neu: Generalversammlung, Vorstand von mindestens fünf Mitgliedern, Geschäftsstelle und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loeb, François, von Bern und Baden, in Muri bei Bern, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Walter, von Zürich und Biberstein, in Küsnacht ZH, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stucky, Dr. Georg, von Konolfingen, in Baar, Mitglied des Vorstandes und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balsiger, Rolf, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eisenring, Dr. Paul, von Bichelsee, in Erlenbach ZH, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friderici, Charles, von Allaman, in Lully VD, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loretan, Dr. Willy, von Zofingen und Leukerbad, in Zofingen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ming, Dr. Hans Peter, von Lungern und Horw, in Zumikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zuppiger, Bruno, von Rapperswil-Jona und Hinwil, in Hinwil, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Hans, von Grüningen, in Grüningen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Granelli, Ragnar, von Meilen, in Meilen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Paasila, Matti, finnischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolfensberger, Peter, von Zürich, in Zumikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bickel, Max, von Stallikon und Langnau am Albis, in Langnau am Albis, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4389040, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Mobag AG in Liquidation, in Zürich, CH-020.3.007.821-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2007, S. 25, Publ. 3994986). An der Gläubigerversammlung vom 25.01.2008 haben die Gläubiger beschlossen, eine ausseramtliche Konkursverwaltung zu ernennen..
Die Büroadresse der ausseramtlichen Konkursverwaltung lautet:
RA Urs Bürgi, c/o Bürgi Nägeli Rechtsanwälte, Grossmünsterplatz 9, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bruno, Doris, von Wettingen, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Adler, Rudolf, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Notter, Wilhelm, von Boswil, in Uitikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneiter, René, von Unterstammheim, in Regensdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Raimann, Albert, von Goldingen, in Buchs SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Römer, Rolf-Peter, von Zürich und Amden, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friderici, Charles, von Allaman, in Lully VD, Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Huber, Paul, von Krauchthal, in Basel, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bürgi, Urs, von Gachnang und Winterthur, in Zürich, ausseramtlicher Konkursverwalter, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3867516, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Mobag AG(Mobag SA) (Mobag Ltd), bisher in Allschwil, CH-280.9.000.499-3, Durchführung von Generalunternehmer-Aufträgen usw., Zweigniederlassung (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2007, S. 5, Publ. 3707242).
mit Hauptsitz in:
Zürich (HR ZH).
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Hardstr. 43, 4052 Basel.
Firma Hauptsitz:
Firma: Mobag AG (Mobag SA) (Mobag Ltd).
Rechtsform Hauptsitz:
Rechtsnatur: Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Sitz Zürich (HR ZH).
Statuten Hauptsitz:
Statuten: 22.09.2005.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
Handelsregistereintragung: 18.10.1996.
Zweck Hauptsitz:
Durchführung von Generalunternehmer-Aufträgen, Beratung im Immobilienwesen, Planung und Realisierung von Renovationen und Umbauten im Hochbau sowie Halten und Verwalten, Erwerb und Verkauf von Beteiligungen an anderen Gesellschaften. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten oder veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gürtler, Marcel, von Allschwil, in Frenkendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krebs, Stefan, von Noflen, in Lostorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Heinz, von Wiliberg, in Möhlin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steinmetz, Pierre, von Cossonay, in Muttenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friderici, Charles, von Allaman, in Lully VD, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Huber, Paul, von Krauchthal, in Basel, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Adler, Rudolf, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Notter, Wilhelm, von Boswil, in Uitikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Raimann, Albert, von Goldingen, in Buchs SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher].