Reports for Max Frick
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Max Frick
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004921780, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Frick Keramik AG, Wettingen, in Wettingen, CHE-105.966.560, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2010, S.2, Publ. 5467176).
Firma neu:
Frick Keramik AG, Wettingen in Liquidation.
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst.
Weitere Adressen:
Liquidationsdomizil:, c/o Max Frick, Alberich Zwyssig-Strasse 24, 5430 Wettingen.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.03.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frick, Max, von Aeschi bei Spiez, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3770954, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Pro Sternen AG, in Wettingen, CH-400.3.003.702-7, Betrieb der Liegenschaft Gasthof Sternen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2006, S. 2, Publ. 3288202).
Statutenänderung:
31.01.2007.
Firma neu:
STERNEN WETTINGEN AG.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 101, 5430 Wettingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Käufeler, Paul, von Wettingen, in Wettingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hungerbühler, Walter, von Sommeri, in Neuenhof, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frick, Max, von Aeschi bei Spiez, in Wettingen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wunderlin, Werner, von Zürich, in Wettingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hürsch, Federico (genannt Rico), von Zofingen, in Neuenhof, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgler, Josef, von Wettingen, in Wettingen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Picard, Robert, von Le Locle, in Wettingen, Mitglied, mit Einzelprokura [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meng und Partner Revisions AG, in Baden, Revisionsstelle.
Publication number: 1149688, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Pro Sternen AG, in Wettingen, Uebernahme, Renovation und Betrieb des Gasthofes zum Sternen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2001, S. 1743).
Domizil neu:
c/o Dr. Max Knecht, Landstrasse 57, 5430 Wettingen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürgler, Josef, von Wettingen, in Wettingen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frick, Max, von Aeschi bei Spiez, in Wettingen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Picard, Robert, von Le Locle, in Wettingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.