Reports for Michael Frey
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Michael Frey
Holdings
Newest SOGC notifications: Michael Frey
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3432085, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Heuberger Frey Architekten GmbH, in Zürich, CHE-114.144.539, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2013, Publ. 7069996).
Statutenänderung:
16.03.2017.
Firma neu:
Heuberger Architekten GmbH.
Domizil neu:
Scherrstrasse 6, 8006 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frey, Michael, von Davos, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heuberger, Patrick Rudolf, von Degersheim, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2127159, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Atelier WW Architekten SIA AG, in Zürich, CHE-101.931.781, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2014, Publ. 1533253).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mäder Labhart, Konrad Roger, von Mühleberg, in Winterthur, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Auch, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Michael, von Davos, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 7069996, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Heuberger Architekten GmbH, in Zürich, CH-020.4.037.419-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 62 vom 01.04.2008, S. 20, Publ. 4408702).
Statutenänderung:
01.02.2013.
Firma neu:
Heuberger Frey Architekten GmbH.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heuberger, Patrick Rudolf, von Degersheim, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Heuberger, Patric, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Frey, Michael, von Davos, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.