Reports for Andrea Frey
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Andrea Frey
Newest SOGC notifications: Andrea Frey
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2635196, Commercial Registry Office Berne, (36)
Frey Treuhand GmbH, in Herzogenbuchsee, CH-053.4.003.253-9, Ausführung von Treuhand- und Revisionsarbeiten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2001, S. 6287).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Thomas, von Densbüren, in Niederönz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 12'000 [bisher: in Oberönz];
Frey, Andrea, von Densbüren, in Niederönz, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000 [bisher: in Oberönz].
Commercial Registry Office Berne, (36)
Walliser Treuhand GmbH, in Herzogenbuchsee, Ausführung von Treuhand- und Revisionsarbeiten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2001, S. 1388).
Statutenänderung:
24.07.2001.
Firma neu:
Frey Treuhand GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walliser, Willi, von Dornach, in Herzogenbuchsee, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Thomas, von Densbüren, in Oberönz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 12'000 [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 11'000];
Frey, Andrea, von Densbüren, in Oberönz, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000 [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Commercial Registry Office Berne, (36)
Walliser Treuhand GmbH, in H e r z o g e n b u c h s e e, Ausführung von Treuhand- und Revisionsarbeiten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 7 vom 12.01.1999, S. 185).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Andrea, von Densbüren, in Oberönz, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000 [bisher: in Biberist];
Frey, Thomas, von Densbüren, in Oberönz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000 [bisher: in Biberist].