Reports for Bernard Etienne André Frésard
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Bernard Etienne André Frésard
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004793084, Commercial Registry Office Jura, (670)
SI La Gruère 25 SA, à Saignelégier, CHE-102.969.987, société anonyme (No. FOSC 44 du 05.03.2015, p.0, Publ. 2026061).
Nouvelle adresse:
c/o Etude Cattin, Brahier, Filippini, Place du 23-Juin 1, 2350 Saignelégier.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Donzé, Cédric, de Les Breuleux, à Les Bois, membre, avec signature individuelle;
Frésard, Bernard Etienne André, de Le Noirmont, à Le Noirmont, membre, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Guenat, Dominique Roger Oscar, de Le Noirmont, à Les Bois, président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Mertenat, Cyrille Henri Paul, de Soyhières, à Soyhières, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Publication number: 1311701, Commercial Registry Office Jura, (670)
La Chaumine SA, à Saignelégier, CHE-102.969.987, société anonyme (No. FOSC 171 du 05.09.2013, Publ. 1062611).
Modification des statuts:
21.01.2014.
Nouvelle raison sociale:
SI La Gruère 25 SA.
Nouveau but:
Achat, vente, construction, transformation, courtage, location et gérance de tous immeubles (cf. statuts pour but complet).
Nouveaux faits qualifiés:
Abrogation, selon l'art. 628 al. 4 CO, des dispositions statutaires relatives à la reprise de biens. [biffé: Reprise de biens envisagée : matériel d'exploitation et stock de marchandises de M. Jean-François Hulmann pour un montant CHF 80'000.--].Nouvelles communications: Communications aux actionnaires: par écrit ou par courriel.
Nouvelle restriction à la transmissibilité:
Restriction à la transmissibilité des actions nominatives: selon statuts.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bartlome, Serge, de Münchenbuchsee, à Lajoux JU, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Donzé, Cédric, de Les Breuleux, à Les Bois, membre, avec signature individuelle [précédemment: président avec signature individuelle];
Frésard, Bernard Etienne André, de Le Noirmont, à Le Noirmont, membre, avec signature individuelle.
Publication number: 4664266, Commercial Registry Office Jura, (670)
Fondation Sur-la-Velle, à Le Noirmont, CH-674.7.000.227-6, Fondation (FOSC no 53 du 15.03.2000, p. 1750).
Personnes et signatures radiées:
Paratte, Alphonse, de Muriaux, à Genève, président du comité de direction, avec signature collective à deux;
Boillat-Baumeler, Jacqueline, de Les Breuleux et Le Noirmont, à Le Noirmont, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Bourquard, Jean, de Boécourt, à Les Breuleux, président, avec signature collective à deux;
Frésard, Bernard, de Le Noirmont, à Le Noirmont, membre, sans droit de signature;
Juillerat, François, de Le Noirmont et Rebévelier, à Le Noirmont, membre, sans droit de signature;
Montavon, Gérard, de Montavon, à Genève, membre, sans droit de signature;
Perriard, René, de Vallon, à Le Noirmont, membre, sans droit de signature;
Roy, Denis, de Epauvillers, à Les Breuleux, membre, sans droit de signature;
Steiger, Jean-Michel, de Wigoltingen, à Saignelégier, membre, sans droit de signature;
RéviAjoie Sàrl, à Porrentruy (CH-670.4.004.203-6), organe de révision.