Reports for Prof. Dr. Lars Einar French
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Prof. Dr. Lars Einar French
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004640368, Commercial Registry Office Zurich, (20)
European Dermatology Forum, in Zürich, CHE-419.206.511, Verein (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2018, Publ. 4356861).
Statutenänderung:
25.01.2019.
Domizil neu:
c/o Dermatologische Klinik, Universitätsspital Zürich, Gloriastrasse 31, 8091 Zürich. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Larkö, Jan Olof, schwedischer Staatsangehöriger, in Göteborg (SE), Kassier, mit Einzelunterschrift;
Grob, Jean-Jacques, französischer Staatsangehöriger, in Marseille (FR), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Schwarz, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Kiel (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
French, Lars Einar, von Versoix, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pincelli, Carlo, italienischer Staatsangehöriger, in Sassuolo (IT), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, Generalsekretär, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Enk, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Heidelberg (DE), Vizepräsident des Vorstandes, Generalsekretär, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Kähäri, Veli Matti, finnischer Staatsangehöriger, in Turku (FI), Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Navarini, Alexander, von Oberrohrdorf, in Reinach (BL), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Richard, Marie-Aleth, französische Staatsangehörige, in Marseille (FR), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Schön, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Bovenden (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Tasanen-Määttä, Kaisa, finnische Staatsangehörige, in Oulu (FI), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3535019, Commercial Registry Office Zurich, (20)
European Dermatology Forum, in Zürich, CHE-419.206.511, Verein (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2016, Publ. 2812631).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
McGrath, John, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Vorstandes und Generalsekretär mit Einzelunterschrift];
Piguet, Vincent, von Le Chenit, in Wales (UK), Vizepräsident des Vorstandes und Kassier, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes und Kassier mit Einzelunterschrift];
French, Lars Einar, von Versoix, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Vorstandes mit Einzelunterschrift];
Pincelli, Carlo, italienischer Staatsangehöriger, in Sassuolo (IT), Mitglied des Vorstandes und Generalsekretär, mit Einzelunterschrift [bisher: in Modena (IT), Mitglied des Vorstandes mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2222273, Commercial Registry Office Zurich, (20)
European Dermatology Forum, in Zürich, CHE-419.206.511, Verein (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2013, Publ. 941403).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Girolomoni, Giampiero, italienischer Staatsangehöriger, in Negrar (IT), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Griffiths, Christopher Ernest Maitland, britischer Staatsangehöriger, in Hale, Cheshire (UK), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
French, Lars Einar, von Versoix, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Vorstandes und Kassier mit Einzelunterschrift];
McGrath, John, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Vizepräsident des Vorstandes und Generalsekretär, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes und Generalsekretär mit Einzelunterschrift];
del Marmol, Véronique, belgische Staatsangehörige, in Brüssel (BE), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Gollnick, Harald Paul Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Magdeburg (DE), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Vorstandes mit Einzelunterschrift];
Piguet, Vincent, von Le Chenit, in Wales (UK), Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Einzelunterschrift;
Pincelli, Carlo, italienischer Staatsangehöriger, in Modena (IT), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.