Reports for Walter Frei
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Walter Frei
Holdings
Newest SOGC notifications: Walter Frei
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005757600, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Geoexpert AG, in Embrach, CHE-106.360.590, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2020, Publ. 1004911444).
Firma neu:
Geoexpert AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.05.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Walter, von Berneck, in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004911444, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Geoexpert AG, in Embrach, CHE-106.360.590, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2017, Publ. 3805409).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Martin, Frank Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Ballrechten-Dottingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Walter, von Berneck, in Embrach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 5349532, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Geoexpert AG, bisher in Schwerzenbach, CH-020.3.910.301-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2008, S. 24).
Statutenänderung:
29.09.2009.
Sitz neu:
Amlikon-Bissegg.
Domizil neu:
Oberfeldstrasse 6, 8514 Amlikon-Bisseg.
Zweck:
Dienstleistung und Vermittlung von Know-how auf dem Gebiet der geophysikalischen Untersuchung und Beratung, Permittage, Planung und Koordination seismischer Messkampagnen sowie Entwicklung, Herstellung und Handel von und mit geophysikalischen Messinstrumenten (Hard- und Software) sowie dazugehörender Ausrüstung;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundbesitz erwerben, mieten und vermieten, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 300'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.--.
Aktien:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 12.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ansorge, Dr. Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Bachenbülach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haindl, Willi, von St. Gallen, in Uster, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zindel Beratung Revision Treuhand, in Schwerzenbach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schoop, Ralph, von Zürich und Dozwil, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher];
Frei, Walter, von Berneck, in Embrach, Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Martin, Dieter Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Ballrechten-Dottingen (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Lorenz, von Bischofszell, in Gossau ZH, Mitglied und stellvertretender Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: stellvertretender Geschäftsführer].