Reports for Rudolf Frei
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rudolf Frei
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2650879, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Dorfplatz Watt GmbH, in Regensdorf, CHE-102.277.613, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2011, Publ. 6360482).
Domizil neu:
c/o Daniel Frei, Im Strassäcker 1, 8106 Adlikon bei Regensdorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Rudolf, von Regensdorf, in Regensdorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Samuel, von Regensdorf, in Regensdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Mathis, Heinz, von Regensdorf, in Regensdorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wegmüller, Adrian, von Regensdorf, in Regensdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Daniel, von Regensdorf, in Regensdorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6360482, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Milchgenossenschaft Watt, in Regensdorf, CH-020.5.901.193-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2009, S. 28, Publ. 5330950).
Statuten neu:
29.06.2011.
Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Umwandlung:
Die Genossenschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 18.05.2011 und Bilanz per 31.12.2010 mit Aktiven von CHF 634'932.65 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 486'079.00 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Genossenschafter erhalten 22 Stammanteile zu CHF 7'000.00.
Firma neu:
Dorfplatz Watt GmbH.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und Veräusserung von Immobilien sowie Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Sie kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft kann kulturelle und landwirtschaftliche Anlässe im Raum Watt-Regensdorf veranstalten oder fördern.
Stammkapital neu:
CHF 154'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Pflichten: Pflichten: siehe Statuten.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail..
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathis, Heinz, von Regensdorf, in Regensdorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Stammanteil];
Frei, Daniel, von Regensdorf, in Regensdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [bisher: Mitglied der Verwaltung und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Stammanteil];
Ogg, Philipp, von Regensdorf, in Regensdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00 [bisher: Mitglied der Verwaltung und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Stammanteil];
Brändli, Esther, von Regensdorf, in Regensdorf, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Brändli, Ulrich, von Regensdorf, in Regensdorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Bryner-Gugger, Berty, von Buchholterberg, in Regensdorf, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Frei, Adolf, von Regensdorf, in Regensdorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Frei, André, von Regensdorf, in Regensdorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Frei, Hansruedi, von Regensdorf, in Regensdorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Frei, Rudolf, von Regensdorf, in Regensdorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Frei-Frei, Hans, von Regensdorf, in Regensdorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Keller, Hansruedi, von Lindau, in Regensdorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Marthaler, Paul, von Regensdorf, in Regensdorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Mathis, Urs, von Regensdorf, in Regensdorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Meier, Kilian, von Regensdorf, in Regensdorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Meier, Paul, von Regensdorf, in Regensdorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Ott, Rudolf, von Regensdorf und Wila, in Regensdorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Schenkel, Paul, von Elgg und Regensdorf, in Regensdorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Schwenk, Jacqueline, von Regensberg, in Regensdorf, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Stettler, Ernst, von Vechigen, in Regensdorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Wegmüller, Karl, von Regensdorf, in Regensdorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Zollinger, Willi, von Regensdorf, in Regensdorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Publication number: 4672302, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Milchgenossenschaft Watt, in Regensdorf, CH-020.5.901.193-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2004, S. 17, Publ. 2399476).
Domizil neu:
c/o Heinz Mathis, Langgrabenstrasse 28, 8105 Watt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Rudolf, von Regensdorf, in Regensdorf, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathis, Heinz, von Regensdorf, in Regensdorf, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frei, Daniel, von Regensdorf, in Regensdorf, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ogg, Philipp, von Regensdorf, in Regensdorf, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien].