Reports for Klaus Franken
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Klaus Franken
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006015697, Commercial Registry Office Graubünden
U-NICA Solutions AG, in Landquart, CHE-112.774.178, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2023, Publ. 1005915806).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Franken, Klaus, von Landquart, in Igis (Landquart), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruffner, Men, von Maienfeld, in Maienfeld, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1005940296, Commercial Registry Office Graubünden
Franken & Partner GmbH, in Landquart, CHE-113.018.085, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 3 vom 07.01.2009, S.10, Publ. 4814358).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Franken, Birgit, von Landquart, in Landquart, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: deutsche Staatsangehörige];
Franken, Klaus, von Landquart, in Landquart, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: deutscher Staatsangehöriger].
Publication number: HR02-1004532401, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Actilor Intellectual Asset AG, in Malans, CHE-473.910.615, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2015, Publ. 2226033).
Firma neu:
Actilor Intellectual Asset AG in Liquidation.
Aktien neu:
400'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 400'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00].
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.12.2018 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Franken, Dr. Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Igis (Landquart), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steinhauser, Christof, deutscher Staatsangehöriger, in Grabs, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bührer, Alex J., von Zollikon, in Küsnacht (ZH), Liquidator, mit Einzelunterschrift, Mitglied [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rutz, Alfred, von Buchs (SG), in Trin, Liquidator, mit Einzelunterschrift, Präsident [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].