Reports for Christoph Vorster
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Christoph Vorster
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005397260, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Triluna Film AG, in Zürich, CHE-106.773.118, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 09.10.1997, S.7371).
Firma neu:
Triluna Film AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.01.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Santschi, Rudolf, von Sigriswil, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Vorster, Christoph, von Diessenhofen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Telos Treuhand GmbH (CHE-103.484.936), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Telos-Treuhand].
Publication number: 984874, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ufo architekten gmbh, in Zürich, Betrieb eines Architekturbüros, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2001, S. 8745).
Statutenänderung:
9.04.2003.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dällenbach, Claudine, von Linden, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forster, Christoph, von Hinwil, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--];
Osterwalder, Dominik, von Waldkirch, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--];
Ulrich, Marc, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--].
Commercial Registry Office Zurich, (20)
ufo architekten gmbh, in Zürich, Seebahnstrasse 109, 8003 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.10.2001.
Zweck:
Betrieb eines Architekturbüros;
kann sich an Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Dällenbach, Claudine, von Linden, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Forster, Christoph, von Hinwil, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Osterwalder, Dominik, von Waldkirch, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Ulrich, Marc, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--.