Reports for Reinhard Flückiger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Reinhard Flückiger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006138432, Commercial Registry Office Zurich
SITECO - Association for Swiss International Technical Connection, in Zürich, CHE-114.572.651, Verein (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2022, Publ. 1005538168).
Statutenänderung:
19.06.2024. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger, Reinhard, von Rohrbachgraben, in Dättlikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauri, Felix, von Reinach (AG), in Birmenstorf (AG), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hodgskin, Thomas George Ellett, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strebel, Heinrich Hermann, von Winterthur, in Nürensdorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kern Treuhand AG (CHE-107.165.157), in Dübendorf, Revisionsstelle [bisher: in Wangen-Brüttisellen].
Publication number: HR02-1005545468, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Rheinmetall Air Defence AG, in Zürich, CHE-101.403.861, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2022, Publ. 1005495698).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erhardt, Holger Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Dübendorf, Direktor, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flückiger, Reinhard, von Rohrbachgraben, in Dättlikon, Direktor, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Max, von Horw, in Kleinandelfingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Janosfia, Michael, von Chur, in Niederrohrdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Publication number: HR02-1004923627, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Rheinmetall Electronic Solutions AG, in Zürich, CHE-107.409.141, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 01.06.2017, S.0, Publ. 3554709).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flückiger, Reinhard, von Rohrbachgraben, in Dättlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kiechl, Marcel, von Zürich, in Lufingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.