Reports for Manuel Flepp
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Manuel Flepp
Holdings
Newest SOGC notifications: Manuel Flepp
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005859206, Commercial Registry Office Graubünden
Confidar Treuhand AG, in Ilanz/Glion, CHE-101.913.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2023, Publ. 1005820240).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flepp, Manuel, von Disentis/Mustér, in Disentis/Mustér, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005780516, Commercial Registry Office Graubünden
Confidar Treuhand AG, in Ilanz/Glion, CHE-101.913.286, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2023, Publ. 1005679071).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Sunside Treuhand- und Verwaltungs AG (CHE-106.014.780), in Laax, gemäss Fusionsvertrag vom 17.05.2023 und Bilanz per 01.01.2023. Aktiven von CHF 1'059'524.35 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 422'129.95 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cavegn, René, von Breil/Brigels, in Ilanz/Glion, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Breil/Brigels, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Caduff, Martin, von Breil/Brigels, in Ilanz/Glion, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Breil/Brigels, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Flepp, Manuel, von Disentis/Mustér, in Disentis/Mustér, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Caduff, Richard, von Breil/Brigels, in Breil/Brigels, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Tavanasa (Breil/Brigels), Präsident, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005600589, Commercial Registry Office Graubünden
Raiffeisenbank Cadi Genossenschaft, in Disentis/Mustér, CHE-105.767.500, Genossenschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2021, Publ. 1005271625).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pally, Emil, von Medel (Lucmagn), in Medel (Lucmagn), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nay, Donat, von Trun, in Trun, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Flepp, Manuel, von Disentis/Mustér, in Disentis/Mustér, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.