Reports for Werner Fleischmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Werner Fleischmann
Holdings
Newest SOGC notifications: Werner Fleischmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005998469, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Fleischmann Immobilien AG, in Weinfelden, CHE-299.580.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2024, Publ. 1005950224).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fleischmann, Werner, von Zürich, in Weinfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Fleischmann, Matthias Felix, von Zürich, in Weinfelden, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005547474, Commercial Registry Office Zug, (170)
Precious Woods Holding AG, in Zug, CHE-109.359.382, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 07.04.2022, Publ. 1005445395).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fleischmann, Werner, von Zürich, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005090948, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Untersee-Rhein Immobilien AG, in Steckborn, CHE-112.910.576, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2014, S.0, Publ. 1289919).
Firma neu:
Untersee-Rhein Immobilien AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.01.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fleischmann, Werner, von Zürich, in Weinfelden, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Labhart, Konrad, von Steckborn, in Steckborn, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].