Reports for Hans Fleck
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hans Fleck
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6256506, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
TS Technical Support AG, in St. Gallen, CH-320.3.026.933-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2004, S. 9, Publ. 2080634).
Firma neu:
TS Technical Support AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(TS Technical Support Ltd. in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.07.2011 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fleck, Gerhard, von Olten, in Olten, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auer, Dr. Eugen, von St. Gallen, in Speicher, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Fleck, Hans, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Sudan Partner AG (CH-249.3.000.533-1), in Olten, Revisionsstelle [bisher:Sudan Partner AG].
Publication number: 5589208, Commercial Registry Office Berne, (36)
Schweizerischer Kino-Verband (SKV), in Bern, CH-035.6.017.574-8, Verein (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2001, S. 1246).
Statutenänderung:
25.08.2009.
Zweck neu:
Der Verband bezweckt den Zusammenschluss von Unternehmen und Betrieben der Filmvorführung, bzw. der für sie verantwortlichen Personen, ohne Rücksicht auf ihre gewerbsmässige oder kulturelle Ausrichtung. Er unterhält den beruflichen Kontakt zu filmwirtschaftlichen und filmkulturellen Institutionen, Verbänden und Organisationen im In- und Ausland. Er setzt sich ein für eine einfache, loyale und vorteilhafte Regelung der geschäftlichen Beziehungen zwischen seinen Mitgliedern und den Verwertungsgesellschaften, dem schweiz. Filmverleihverband, Procinema sowie weiteren Organisationen und Unternehmen.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung: Keine persönliche Haftung oder Nachschusspflicht der Mitglieder.].Mittel neu: Mitgliederbeiträge, Erlös aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, insbesondere der Kino-Anteile aus dem Verkauf von Gutscheinen etc. durch Procinema, freiwillige Beiträge und Zuwendungen sowie anderweitige Einkommen aus der Verbandstätigkeit. [gestrichen: Mittel: Mitgliederbeiträge, Aufnahme- und Schreibgebühren sowie Bussgeldern, Verkaufserlös von Waren und Dienstleistungen, Vermögensertrag, freiwilligen Beiträgen und Zuwendungen sowie anderweitige Einkommen aus der Verbandstätigkeit.].Organisation neu: Generalversammlung, Vorstand, Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Yves, von Landiswil und Corseaux, in Corseaux, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Hellstern, Martin, von Basel, in Comano, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fleck, Hans, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Sigg, Hanspeter, von Dörflingen, Schaffhausen und Zürich, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Probst, Franz, von Langnau im Emmental, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Epelbaum, Edna, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jones, Brian, von Ballwil, in Genf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heinzelmann, Willy, von Winterthur und Romanshorn, in Winterthur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Marti, Elisabeth, von Kallnach, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nussbaum, Pascal, von Grosshöchstetten, in Laupen ZH (Wald ZH), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pattaroni, Xavier, von Vérossaz, in Fribourg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stöckli, Eduard, von Zürich und Rottenschwil, in Schwendt (AT), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zach, Manuel, von Bern, in Lyss, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Werner-Schupp, Marie-Noëlle, von Lausanne, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuhn Treuhand AG (CH-020.3.915.427-1), in Zürich, Revisionsstelle.
Publication number: 4976286, Commercial Registry Office Zurich, (20)
HDI-Gerling Versicherungs-Service AG, in Zürich, CH-020.3.910.120-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2009, S. 25, Publ. 4935490).
Firma neu:
HDI-Gerling Versicherungs-Service AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(HDI-Gerling Insurance Service Ltd. in liquidation) (HDI-Gerling Service d'Assurance SA en liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 01.04.2009 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfeiffer, Walter, von Zürich, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meier Zürcher, Ruth Alice, von Oberkirch, in Erlenbach ZH, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ehrensperger, Alexander, von Winterthur, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Fleck, Hans, von Schaffhausen, in Zumikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kunz-Blumentritt, Ines, deutsche Staatsangehörige, in Fehraltorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Petrovics, Zoltan, von Zürich, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wohlthat, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Hannover (DE), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mazenauer, Johann Adolf, von Appenzell, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].