Reports for Thomas Fischler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Thomas Fischler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004471067, Commercial Registry Office Zurich, (20)
CREALOGIX AG, in Zürich, CHE-106.841.145, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2017, Publ. 3771535). [gestrichen: Weitere Adresse: Postfach 112, 8066 Zürich.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hiltebrand, Daniel, von Bülach und Zürich, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Süsstrunk, Peter, von Neftenbach, in Lufingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Thomas, von Zürich, in Unterengstringen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Avedik, Thomas, von Oberengstringen, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Avedik, Thomas F.J.];
Stähli, Marc, von Adliswil, in Küssnacht (SZ), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Cham];
Weber, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Walchwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Maddalena, Corinna, von Aarau, in Freienbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Dumont, Marc André, von La Brévine, in Wetzikon (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Hombrechtikon];
Fischler, Thomas, von Möhlin, in Maienfeld, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Miletic, Dejan, von Amriswil, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Greifensee];
Nigg Baerlocher, Gabriela, genannt Gaby, von Pfäfers, in Uster, mit Kollektivprokura zu zweien;
Signer, Marcel, von Appenzell und Zürich, in Turgi, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6925102, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Crealogix E-Business AG, in Bubikon, CH-020.3.021.442-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 31.08.2012, Publ. 6829878).
Statutenänderung:
23.10.2012.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Crealogix E-Banking AG , in Zürich (CH-020.3.911.895-9), gemäss Fusionsvertrag vom 22.10.2012 und Bilanz per 01.07.2012. Aktiven von CHF 20'317'828.75 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 6'523'371.91 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Aktionäre sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
CREALOGIX AG.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Baslerstrasse 60, 8048 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Marc-André, von Zürich und Hallau, in Birmensdorf ZH, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dratva, Richard, von Biberstein, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Avedik, Thomas F.J., von Oberengstringen, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meister, Walter, von Sumiswald, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischler, Thomas, von Möhlin, in Maienfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hiltebrand, Daniel, von Bülach und Zürich, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Signer, Marcel, von Zürich und Appenzell, in Turgi, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3994016, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Crealogix E-Banking Solutions AG, in Zürich, CH-020.3.911.895-9, Alle Sparten der Informatik-Branche, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2006, S. 24, Publ. 3673346).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holliger, Roland, von Boniswil, in Horgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Fischler, Thomas, von Möhlin, in Maienfeld, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Avedik, Thomas F. J., von Oberengstringen, in Meilen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.