Reports for Rudolf Fischer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rudolf Fischer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2238369, Commercial Registry Office Zug, (170)
SOBRADO Software AG, in Cham, CHE-380.521.081, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2014, Publ. 1735817).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Rudolf, von Winterthur, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hürlimann, Andreas, von Zürich, in Oetwil an der Limmat, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rietmann, Thomas, von Flüelen, in Embrach, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1870633, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Beyuls AG, finora in Meilen, CHE-115.455.580, società anonima (FUSC no. 66 del 03.04.2012, Pubbl. 6623332).
Statuti originari:
18.02.2010.
Statuti modificati:
25.11.2014.
Nuova ragione sociale:
Magik Food AG.
Nuove traduzioni della ragione sociale:
(Magik Food SA) (Magik Food Ltd).
Nuova sede:
Mesocco.
Nuovo recapito:
Via Crimeo 107, 6563 Mesocco.
Nuovo scopo:
L'importazione, l'esportazione, il commercio di beni e prodotti solidi o liquidi nel campo dell'alimentazione tradizionale, naturale, biologica e/o speciale;
la produzione in proprio di prodotti alimentari e affini, la commercializzazione di prodotti alimentari, ortofrutticoli, caseari, carne salumi, ittici, alimenti congelati o surgelati;
scopo completo a norma di statuto.
Nuove azioni:
100 azioni al portatore da CHF 1'000.00. [finora: 100 azioni nominative da CHF 1'000.00 limitate secondo lo statuto]. Questa società era iscritta finora in lingua tedesca. Su richiesta della società verrà iscritta in lingua italiana.
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni agli azionisti, se noti, avvengono a mezzo lettera raccomandata.
Nuova limitazione della trasferibilità:
[La restrizione della trasferibilità delle azioni nominative è cancellata.]. Con dichiarazione del 18.02.2010, la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata. [radiati: Gemäss Erklärung vom 18.02.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Fischer, Rudolf, da Winterthur, in Meilen, presidente del consiglio d'amministrazione e direttore, con firma individuale;
Meichtry Fischer, Karin, da Erschmatt e Winterthur, in Meilen, membro del consiglio d'amministrazione, con firma individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Otranto, Antonio, cittadino italiano, in San Bernardino (Mesocco), membro, con firma individuale.
Publication number: 1781643, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Qualibroker AG, in Zürich, CHE-105.623.858, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 20.01.2014, Publ. 1294439).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amacher, Peter Friedrich, von Brienzwiler, in Beinwil am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Rudolf, von Winterthur, in Horgen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reutter, Thomas U., deutscher Staatsangehöriger, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Budliger Treuhand AG (CHE-103.622.262), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Budliger Treuhand AG (CH-020.3.904.536-7)];
ILL, Adrian, von Rapperswil-Jona, in Oberwil-Lieli, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].