Reports for Peter Fischer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Peter Fischer
Holdings
Newest SOGC notifications: Peter Fischer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004602208, Commercial Registry Office Aargau, (400)
TelComTech GmbH, in Wohlen (AG), CHE-104.914.833, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2017, Publ. 3382875).
Statutenänderung:
26.03.2019. 26.03.2019.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 26.03.2019 und Bilanz per 31.12.2018 mit Aktiven von CHF 1'470'006.56 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 585'554.36 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Firma neu:
Dreikom AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Die Gesellschaft verrechnet bei der Kapitalerhöhung vom 26.03.2019 zwei Forderungen in der Höhe von CHF 50'000.00, wofür 500 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Busslinger, Martin, von Baden, in Wohlenschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Fischer, Peter, von Merenschwand, in Birr, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Roth, Erich, von Pfaffnau, in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004515393, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Qualinfo AG, in Wohlen (AG), CHE-109.541.946, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 15.05.2018, Publ. 4228913).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Charles, von Merenschwand, in Hergiswil NW, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Münster, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Reinach AG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Peter, von Merenschwand, in Birr, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1466795, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Qualinfo AG, in Wohlen AG, CHE-109.541.946, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2011, S. 2, Publ. 5981962).
Statutenänderung:
14.04.2014.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere im Bereich der Informationstechnologie und des Qualitätsmanagements, allgemeine Consulting-Dienstleistungen sowie Handel mit Waren aller Art;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie Liegenschaften erwerben, veräussern und verwalten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Peter, von Merenschwand, in Birr, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wohlen AG];
Münster, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Reinach AG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Mosen].