Reports for Martin Fischer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Martin Fischer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5998360, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Wohngenossenschaft Rüti, Oberwil, in Oberwil BL, CH-280.5.914.576-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2004, S. 5, Publ. 2296960).
Statutenänderung:
03.04.2009.
Domizil neu:
c/o Arnold Fust, In der Rüti 37, 4104 Oberwil BL.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Pflichten: Beteiligung mit 1/40 an den Unterhaltskosten sowie an dem von der Generalversammlung festgesetzten Anteil an den Betriebskosten und den allgemeinen Nebenkosten.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Genossenschaft an die Genossenschafter erfolgen durch Brief. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben bei den Beschlussfassungen vom 03.04.2009 keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Martin, von Oberwil BL, in Oberwil BL, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder dem Kassier;
Hohl, Alice, von Heiden, in Oberwil BL, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder dem Kassier.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fust, Arnold, von Mosnang, in Oberwil BL, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder dem Kassier;
Uebelhart, Margrit, von Oberwil BL, in Oberwil BL, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder dem Kassier;
Scherrer, Patrick, von Zwingen, in Oberwil BL, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
BANDO TREUHAND AG (CH-280.3.005.107-8), in Ettingen, Revisionsstelle.
Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Wohnbaugenossenschaft Rüti, Oberwil, in Oberwil BL, Durchführung der Gesamtüberbauung der Einfamilienhaussiedlung Rüti, Genossenschaft (SHAB Nr. 136 vom 14.07.2000, S. 4825).
Statutenänderung:
20.03.2002.
Firma neu:
Wohngenossenschaft Rüti, Oberwil.
Zweck neu:
Verwaltung der gemeinschaftlichen Einrichtungen und Anlagen der Siedlung Rüti;
Wahrnehmung sonstiger gemeinsamer, mit der Siedlung Rüti zusammenhängender Interessen der Genossenschafter.
Pflichten neu:
Beteiligung mit 1/40 an den Unterhaltskosten sowie an dem von der Generalversammlung festgesetzten Anteil an den Betriebskosten und den allgemeinen Nebenkosten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Martin, von Oberwil BL, in Oberwil BL, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder dem Kassier [bisher: von Oberwil BL, in Oberwil BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hohl, Alice, von Heiden, in Oberwil BL, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Aktuar oder dem Kassier [bisher: in Oberwil BL, ohne Zeichnungsberechtigung];
Geiger, Claude, von Oberwil BL, in Oberwil BL, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: von Oberwil BL, in Oberwil BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wieser, Edith, von Oberwil BL und Arbon, in Oberwil BL, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: von Oberwil BL und Arbon, in Oberwil BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Wohnbaugenossenschaft Rüti, Oberwil, in O b e r w i l B L , Durchführung der Gesamtüberbauung der Einfamilienhaussiedlung Rüti, Genossenschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.1994, S. 6816).
Domizil neu:
c/o Martin Fischer, In der Rüti 29, 4104 Oberwil.Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Aeby, Paul, von Oberwil BL, in Oberwil BL, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Esther, von Oberwil BL, in Oberwil BL, Vizepräsidentin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fritsch, Donat, von Basel, in Oberwil BL, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Martin, von Oberwil BL, in Oberwil BL, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hohl, Alice, von Heiden, in Oberwil BL,Vizepräsidentin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Geiger, Claude, von Oberwil BL, in Oberwil BL, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.