Reports for Hans Ulrich Fischer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hans Ulrich Fischer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3085705, Commercial Registry Office Aargau, (400)
3 F - Aktiengesellschaft für flexible Fertigung, in Meisterschwanden, CHE-106.279.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 20.06.2012, Publ. 6727172).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Hans Ulrich, von Meisterschwanden, in Meisterschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohner, René Anton, von Böbikon, in Thalheim (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ott, Andreas, von Auenstein, in Biberstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2166007, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Karl Fischer AG, Meisterschwanden, in Meisterschwanden, CHE-105.929.323, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 11.11.2014, Publ. 1815485).
Statutenänderung:
08.05.2015.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der FHS Frech-Hoch AG, in Sissach (CHE-114.008.132), gemäss Fusionsvertrag vom 08.05.2015 und Bilanz per 31.12.2014. Aktiven von CHF 6'175'444.83 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'764'152.59 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Aktionäre sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
Fischer Frech-Hoch ESTECH AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Hans Ulrich, von Meisterschwanden, in Meisterschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Otto Heinrich, von Meisterschwanden, in Meisterschwanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paolozzi, Roberto, von Wolfenschiessen, in Muri AG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mäusli, Marco, von Grosshöchstetten, in Beinwil am See, mit Kollektivprokura zu zweien;
Huber, Ludwig, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Grimm, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 5778366, Commercial Registry Office Aargau, (400)
3 F - Aktiengesellschaft für flexible Fertigung, in Meisterschwanden, CH-400.3.007.631-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2005, S. 1, Publ. 2649704).
Domizil neu:
Industriestrasse 6, 5616 Meisterschwanden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Exacta Treuhand AG, in Wohlen AG, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiese, Lars, von Bürglen UR, in Schattdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Hans Ulrich, von Meisterschwanden, in Meisterschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Stutz, Daniel, von Hägglingen, in Hägglingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vietense, Alexander, von Luzern, in Hitzkirch, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Acklin & Keusch AG (CH-400.3.023.980-5), in Aarau, Revisionsstelle.