Reports for Christian René Fischer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christian René Fischer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005334652, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Life360 AG, in Zürich, CHE-350.773.904, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2012, S.0, Publ. 6928488).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Christian René, von Oberengstringen, in Wettswil am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Volkart, Michael Felix, von Niederglatt und Langnau am Albis, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kühne, Eliane Annegreth, von St. Niklaus, in Wettswil am Albis, Präsidentin des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3392535, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Independent Credit View AG, in Zürich, CHE-109.887.445, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2015, Publ. 2299327).
Statutenänderung:
22.02.2017.
Aktien neu:
945'000 Namenaktien zu CHF 0.01 (Stimmrechtsaktien) und 905'500 Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister, Daniel, von Klingnau, in Freienstein-Teufen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Freienstein-Teufen, Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Hermann, René, von Schlieren, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Fischer, Christian, von Oberengstringen, in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Fisch, Pius, von Muolen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3204263, Commercial Registry Office Aargau, (400)
ROTPFEIL GmbH, in Mellingen, CHE-112.378.316, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2010, Publ. 5690902).
Statutenänderung:
01.09.2016.
Firma neu:
elektrolichtmarketing GmbH.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Christian René, von Oberengstringen, in Wettswil am Albis, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mösch, Jean Luc, von Cham, in Cham, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Rosenfeldt, Hartmut, deutscher Staatsangehöriger, in Meinerzhagen (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Lüdenscheid (DE), mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].