Reports for Bruno Fischer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Bruno Fischer
Holdings
Newest SOGC notifications: Bruno Fischer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005548285, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
G. Rohner AG, in Schenkon, CHE-105.866.237, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2016, Publ. 2928631).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Bruno, von Sursee, in Oberkirch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Dominik, von Triengen, in Oberkirch, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Fischer, Michael, von Sursee, in Oberkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Sursee].
Publication number: HR02-1004711846, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Wohlfahrtsstiftung G. Rohner AG, in Oberkirch, CHE-109.782.119, Stiftung (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2014, S.0, Publ. 1526365).
Sitz neu:
Schenkon.
Domizil neu:
Kalberweidli 2, 6214 Schenkon.
Organisation neu:
[Organisation gestrichen gemäss Art. 95 Abs. 1 lit. h. HRegV]. [gestrichen: Statuten vom 12.03.1985].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Bruno, von Sursee und Triengen, in Sursee, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberkirch, Präsident, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2928631, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
G. Rohner AG, in Schenkon, CHE-105.866.237, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 16.06.2014, Publ. 1554169).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Dominik, von Triengen, in Oberkirch, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: von Sursee und Triengen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Fischer, Bruno, von Sursee, in Oberkirch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Sursee und Triengen, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Fischer, Michael, von Sursee, in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fischer, Adrian, von Sursee, in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.