Reports for Ulrich Andreas Fisch
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ulrich Andreas Fisch
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005787578, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Sportstiftung Thurgau, in Egnach, CHE-110.110.783, Stiftung (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2023, Publ. 1005695884).
Sitz neu:
Romanshorn.
Domizil neu:
Hafenstrasse 31, 8590 Romanshorn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tobler, Stephan, von Thal, in Neukirch (Egnach), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Restle, Karl-Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Arbon, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Jan, von Lupsingen, in Steinach, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ricklin, Judith, von Lumnezia, in Kreuzlingen, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kühne, Dr. Clemens, von Flawil, in Abtwil SG (Gaiserwald), Mitglied des Stiftungsrates, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eugster, Daniel, von Speicher, in Freidorf TG (Roggwil (TG)), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Imhof, Kilian, von Aadorf, in Balterswil (Bichelsee-Balterswil), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stahl, Jürg, von Winterthur, in Brütten, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bühler, Peter, von Bichelsee-Balterswil, in Ettenhausen TG (Aadorf), Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fisch, Ulrich, genannt Ueli, von Herisau, in Märstetten, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004494655, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
wederundgut AG, in Frauenfeld, CHE-109.105.321, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2014, Publ. 1798337).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegrist, Jürg, von Meisterschwanden, in Aarwangen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fisch, Ulrich Andreas, von Herisau, in Märstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter, Präsident, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3636107, Commercial Registry Office Zurich, (20)
esp business gmbh, in Winterthur, CHE-114.339.327, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 183 vom 23.09.2013, Publ. 1088901).
Firma neu:
esp business gmbh in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.06.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fisch, Ulrich Andreas, von Herisau, in Märstetten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].