Reports for Johannes Fisch
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Johannes Fisch
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005113363, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Domino Food AG, in Zuzwil (SG), CHE-112.574.053, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2014, S.0, Publ. 1721789).
Statutenänderung:
24.02.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Handel von Halb- und Fertigprodukten für die Lebensmittelindustrie sowie exotische Foodkonzepte. Die Gesellschaft kann Marken, Patente, gewerbliche Schutzrechte und Know-how sowie andere Immaterialgüterrechte wie Erfindungspatente, gewerbliche Muster und Modelle, Fabrik- und Handelsmarken erwerben, halten, lizenzieren, verwerten und verkaufen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten, belasten und verkaufen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen und deren Geschäftsführung und Verwaltung übernehmen. Die Gesellschaft kann im eigenen oder fremden Namen alle Handels-, Finanz-, Industrie-, Mobilien- und Immobiliengeschäfte vornehmen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fisch, Johannes, von Muolen, in Zuckenriet (Niederhelfenschwil), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Fisch-Hohl, Johannes].
Publication number: 6351636, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
BUFIS AG, in Gossau SG, CH-320.4.044.236-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2011, S. 0, Publ. 6315294).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fisch-Hohl, Johannes, von Muolen, in Zuckenriet (Niederhelfenschwil), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 6070308, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
La Pasteria Mercado GmbH, in St. Gallen, CH-320.4.068.659-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2011, S. 13, Publ. 6013302).
Statutenänderung:
25.02.2011.
Sitz neu:
Zuzwil SG.
Domizil neu:
Herbergstrasse 29, 9524 Zuzwil .
Zweck neu:
Verkauf von und Handel mit Frischteigwaren und anderen Lebensmittel. Die Geschäftstätigkeit wird vorwiegend auf Wochen- und Tagesmärkten in der Schweiz, aber auch mittels Telefon- oder Direktverkauf ausgeführt. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen und gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie Grundstücke, Wertschriften, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, halten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch eingetragenen Gesellschafter an deren letzte im Anteilbuch eingetragene Adresse.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Künzle, Ruth, von Gossau SG, in St. Gallen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Domino Food AG (CH-440.3.018.547-5), in Zuzwil SG, Gesellschafterin, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Künzle, Hans Rudolf, von Gossau SG, in St. Gallen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Fisch-Hohl, Johannes, von Muolen, in Zuckenriet (Niederhelfenschwil), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.