Reports for Michael Andreas Fink
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Michael Andreas Fink
Newest SOGC notifications: Michael Andreas Fink
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005473279, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
SHC FinTech GmbH, bisher in Zürich, CHE-104.537.771, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 241 vom 10.12.2020, Publ. 1005043907).
Statutenänderung:
20.01.2022. 05.05.2022.
Sitz neu:
Au (SG).
Domizil neu:
Rheinstrasse 1, 9435 Heerbrugg.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Treuhand- und Consultingdienstleistungen, Finanzsanierungen, den Handel mit Waren aller Art sowie technische wie auch Betriebs- und Industrieberatungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 25.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Anpassung aufgrund anderer Eintragungspraxis] [bisher: Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 25.06.2009 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fink, Michael Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Hergiswil NW, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siebenmann, Matthias Dirk, von Aarau, in Arbon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: HR02-1005354720, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Smartfin GmbH, in Zofingen, CHE-102.210.402, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2020, Publ. 1005020371).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fink, Michael Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Hergiswil (NW), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stanisavljevic, Marko, von Kriens, in Kriens, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Publication number: HR01-1005204832, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Finktech-International GmbH, in Hergiswil (NW), CHE-478.293.959, Büelstrasse 27, 6052 Hergiswil NW, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
20.05.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Handel und Dienstleistungen im Bereich von Spezialreinigungen und Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum, Immobilien und Liegenschaften erwerben. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per E-Mail, Telefax oder Brief an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 20.05.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Fink, Michael Andreas, österreichischer Staatsangehöriger, in Hergiswil (NW), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.