Reports for Gérard Finance
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Gérard Finance
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2804851, Commercial Registry Office Zurich, (20)
M & A Professionals AG, in Zürich, CHE-100.141.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2010, S. 20, Publ. 5862236).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Finance, Gérard, von Basel, in Oberwil BL, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Roger, von St. Gallen und Gossau SG, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3808484, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Arego AG, bisher in Basel, CH-150.3.002.157-5, Herstellung von industriellen Systemen für die Gewinnung und Verwertung von Biogas, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 07.04.2003, S. 5, Publ. 938572).
Gründungsstatuten:
28.06.1985.
Statutenänderung:
13.02.2007, 21.02.2007.
Firma neu:
M & A Professionals AG.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Res Rieder, Hofstrasse 62b, 8032 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von betriebswirtschaftlichen Beratungsaufträgen, insbesondere die Beratung bei Kooperationen, Fusionen, Kauf und Verkauf von Unternehmen und Beteiligungen, Nachfolgeregelungen und Restrukturierungen. Die Gesellschaft erbringt betriebswirtschaftliche, juristische und steuerrechtliche Beratungsleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.-- [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.--].
Publikationsorgan:
SHAB.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirz, Hans-Peter, von Gelterkinden, in Riehen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bücheler, Yvo, von Gansingen, in Illnau-Effretikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Roger, von St. Gallen und Gossau SG, in Solothurn, Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Finance, Gérard, von Basel, in Oberwil BL, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Käser, Hans-Jürg, von Leimiswil, in Langenthal, Revisionsstelle [wie bisher].
Publication number: 938572, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Arego AG, bisher in Stansstad, Herstellung von industriellen Systemen für die Gewinnung und Verwertung von Biogas, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 21.02.1997, S. 1184).
Statutenänderung:
21.03.2003.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Arnold Böcklin-Str. 11, 4001 Basel.
Zweck:
Vermittlung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Allfinanzgeschäft, wie Versicherungen, Anlagen (Aktien, Fonds, etc.) und Liegenschaften sowie Erbringung betriebswirtschaftlicher, juristischer und steuerrechtlicher Beratungsleistungen aller Art.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
1'000 Inhaberaktien zu CHF 100.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käser, Hans-Jürg, von Leimiswil, in Langenthal, Revisionsstelle [wie bisher];
Egger, Roger, von St. Gallen und Gossau SG, in Solothurn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Finance, Gérard, von Basel, in Oberwil BL, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Wirz, Hans-Peter, von Gelterkinden, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bücheler, Yvo, von Gansingen, in Illnau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.