Reports for Rita Filippini Türler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rita Filippini Türler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004691048, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Retina Suisse, in Zürich, CHE-109.149.614, Verein (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2015, S.0, Publ. 2292537).
Statutenänderung:
18.04.2015. 21.04.2018. 06.04.2019. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kieni-Stutz, Hilda, von Schongau, in Dietikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Moret, Céline, von Ménières, in Genève, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Siksou, Corinne, von Avenches, in Lausanne, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buhl, Uta, von Auswil, in Maur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zoller, Tamara, von Beringen, in Pura, Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nas Villegas, Maria Clara Elisabeth, niederländische Staatsangehörige, in Genève, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle;
Filippini Türler, Rita, italienische Staatsangehörige, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1925611, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Retina Suisse, in Zürich, CHE-109.149.614, Verein (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2014, Publ. 1508235).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vögeli, Claude, von Fraubrunnen und Genève, in Bern, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buhl, Uta, von Auswil, in Maur, Mitglied des Vorstandes und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Filippini Türler, Rita, italienische Staatsangehörige, in Herrliberg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes und Kassierin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hüsler-Lichtsteiner, Stephan, von Kriens, in Kriens, Geschäftsleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fasser, Christina, von Wittenbach, in Glarus Nord, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsleiterin mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6262736, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Retina Suisse, in Zürich, CH-020.6.001.174-4, Verein (SHAB Nr. 5 vom 08.01.2010, S. 34, Publ. 5431428).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amigó y Viader, Rosmarie Franziska, von Leuggern, in Zürich, Mitglied des Vorstandes und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasser, Susanne, von Nunningen und Zullwil, in Zweisimmen, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hübschi, Brigitte, von Schüpfen, in Köniz, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hanke, Dr. Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hochuli, Corinne, von Reitnau, in Oberentfelden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Reitnau];
Kieni-Stutz, Hilda, von Schongau, in Dietikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Siksou, Corinne, von Avenches, in Lausanne, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Filippini Türler, Rita, italienische Staatsangehörige, in Herrliberg, Mitglied des Vorstandes und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung].