Reports for Martin Ficza
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Martin Ficza
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 5549258, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Lifetex AG, bisher in Aarau, CH-400.3.010.881-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 13.01.2010, S. 2).
Statutenänderung:
16.02.2010.
Firma neu:
Hoffnung L.A. AG.
Sitz neu:
Selzach.
Domizil neu:
Gehrliweg 8, 2545 Selzach.
Zweck neu:
Erwerb, Halten und Veräussern von, Handel mit sowie Verwaltung und Vermarktung von Immobilien;
Betrieb eines Treuhandbüros. Kann Renovationen für Drittimmobilien durchführen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, ferner Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Uebertragbarkeit der Namenaktien ist beschränkt nach Massgabe der Statuten. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.02.2010 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ficza, Martin, von Niederried bei Interlaken, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
André Méroz Treuhand & Revision, in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Adatte, Lena, von Asuel, in Selzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5438218, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Lifetex AG, in Aarau, CH-400.3.010.881-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.1994, S. 449).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ficza, Franz, von Niederried bei Interlaken, in Unterseen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ficza, Ruth, von Niederried bei Interlaken, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ficza, Martin, von Niederried bei Interlaken, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Commercial Registry Office Berne, (36)
Comm-Trade.com GmbH, in B e r n, Elisabethenstrasse 10, 3014 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.12.1999.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereiche Medienarbeit und Öffentlichkeitsarbeit, Entwicklung von Internetprojekten, Consulting-Tätigkeit sowie Handel mit Waren aller Art;
sie kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen und Grundstücke erwerben.
Stammkapital:
CHF 20'000.-.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Ficza, Martin, von Niederried bei Interlaken, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.-;
Mast, Matthias, von Ittigen, in Ittigen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.-.