Reports for Markus Fehr
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Markus Fehr
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 7069642, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
OBT AG, in St. Gallen, CH-320.3.013.109-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 04.09.2012, Publ. 6834508).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fehr, Markus, von Niederweningen, in Gebenstorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schäfli, Ralph, von Homburg, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Markus, von Zürich, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grimm, Stefan, von Schaffhausen, in Schaffhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, David, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kästli, Daniel, von St. Margrethen, in Horn, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marty, Roman, von Unteriberg, in Turgi, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nitzsche, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Dornach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rechberger, Christoph, von Pfyn, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walser, Martin, von Quarten, in Oberglatt ZH (Oberglatt), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6994110, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Baker Tilly OBT AG, in Zürich, CH-020.3.025.698-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2012, Publ. 6517674).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fehr, Markus, von Niederweningen, in Gebenstorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kraus, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Inauen, Marcel, von Appenzell, in Gossau SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petrus, Fabian, von Eisten, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Föhn, Franz genannt Fraesy, von Schwyz, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lachen];
Meier, Peter, von Künten, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohrer, Claude, von Sachseln, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweizer, Daniel, von Bottenwil, in Bottenwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Muhen];
Tenger, Felix, von Schleitheim, in Neuhausen am Rheinfall, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5219904, Commercial Registry Office Aargau, (400)
OBT AG, in Brugg, CH-400.9.008.920-8, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 51 vom 13.03.2008, S. 2, Publ. 4385028).
mit Hauptsitz in:
St. Gallen.
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CH-320.3.013.109-0.
Statuten Hauptsitz neu:
[Gestrichenes Statutendatum am Hauptsitz aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV].
Registrierung Hauptsitz neu:
[Gestrichenes Eintragsdatum am Hauptsitz aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV] [bisher: Eintragungsdatum: 19.12.1972].Zweck Hauptsitz neu: [Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV].
Bemerkungen zum Hauptsitz neu:
[gestrichen: Bemerkungen: Die Unterlagen über die Eintragungen als besonders befähigte Revisoren sind am Hauptsitz beim Handelsregisteramt St. Gallen hinterlegt.].Angaben zur Zweigniederlassung neu: [Gestrichene Personenangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 HRegV].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bugmann, Beat, von Döttingen, in Etzgen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Moser, Urs, von St. Gallen, in Stein AR, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kleiner, Dr. Jean-Claude, von Affoltern am Albis, in Speicher, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brander, Karl, von Hemberg, in Weinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Resegatti, Armando, von Pura, in Uznach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kade, Thomas, von Zürich, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fehr, Markus, von Niederweningen, in Gebenstorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Peter, von Marthalen, in Laufen-Uhwiesen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schaffner, Reto, von Hausen AG, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zahno, Patrick, von Zürich, in Uitikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Romann, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koller, Thomas, von Niederrohrdorf, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Dr. Leodegar, von Dagmersellen, in Gaiserwald, mit Kollektivunterschrift zu zweien.