Reports for Nigel Fawcett
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Nigel Fawcett
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3155149, Commercial Registry Office Aargau, (400)
General Electric (Switzerland) GmbH, in Baden, CHE-106.055.075, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2016, Publ. 3123807).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fawcett, Nigel, britische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pouchepadass, Lionel, französischer Staatsangehöriger, in Erlenbach (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2723963, Commercial Registry Office Aargau, (400)
AE Power O & M AG, in Baden, CHE-105.595.570, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2016, Publ. 2678221).
Statutenänderung:
25.02.2016.
Firma neu:
Ansaldo Energia Switzerland AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Ansaldo Energia Switzerland Ltd).
Domizil neu:
Römerstrasse 36, 5400 Baden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosio, Pierre-Jean, französischer Staatsangehöriger, in Bussy Saint Georges (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Williams, Paul H., britischer Staatsangehöriger, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Unverricht, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Zurzach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweitzer, Pascal, französischer Staatsangehöriger, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dean, Jennifer, australische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fawcett, Nigel, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rechsteiner, Michael Axel, von Appenzell, in Oberweningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stäger, Martin Alexander, von Villmergen, in Berikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidli, Jürg, von Rafz, in Wettingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer, Reto, von Zürich, in Hedingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gentile, Daniela, italienische Staatsangehörige, in Genua (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gianatti, Stefano, italienischer Staatsangehöriger, in Genua (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Megerle, Fritz, von Baden, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 936947, Commercial Registry Office Aargau, (400)
ALSTOM (Schweiz) AG, in Baden, CHE-106.055.075, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2013, Publ. 7096384).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Busse, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chiles, Philippe Patrick Arnaud, französischer Staatsangehöriger, in Chaux (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
François, Jean-Marc, französischer Staatsangehöriger, in Neuilly (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wiesner, Heiko, deutscher Staatsangehöriger, in Rieden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hallensleben, Ulf, deutscher Staatsangehöriger, in Weggis, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pineda, Armand, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dean, Jennifer, australische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fawcett, Nigel, britische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Indermaur, Robin, von Sevelen, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien.