Reports for Anne-José Favre-Caloz
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Anne-José Favre-Caloz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005875627, Commercial Registry Office Valais, (626)
Rectification de l'inscription au registre journalier no 4'148 du 23.10.2023, publiée dans la FOSC no 208 du 26.10.2023 . Association de valorisation du patrimoine hospitalier de Sierre / Loèche, à Sierre, CHE-104.341.340, association (No. FOSC 208 du 26.10.2023, Publ. 1005870097).
Inscription ou modification de personne(s):
Favre-Caloz, Anne-José, de Anniviers, à Noble-Contrée, secrétaire (hors comité), avec signature collective à deux avec la présidente ou le vice-président [non: membre et secrétaire du comité, avec signature collective à deux avec la présidente ou le vice-président].
Publication number: HR02-1005870097, Commercial Registry Office Valais, (626)
Association de valorisation du patrimoine hospitalier de Sierre / Loèche, à Sierre, CHE-104.341.340, association (No. FOSC 67 du 05.04.2022, Publ. 1005443657).
Modification des statuts:
23.08.2023.
Nouveau but:
L'association a pour buts: de gérer et d'exploiter le patrimoine qui est sa propriété en le mettant prioritairement à disposition des activités liées à l'exploitation hospitalière et subsidiairement du développement économique et culturel de la région de Sierre et Loèche;
maintenir les immeubles dans un bon état d'entretien;
soutenir, dans le domaine de la santé et du social, des actions qui sont déployées dans la juridiction des communes membres par des organismes publics ou privés.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Epiney, Dominique, de Anniviers, à Sierre, secrétaire hors comité, directeur, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Salamin, Olivier, de Anniviers, à Sierre, président du comité, avec signature collective à deux avec le secrétaire;
Melly, Nicolas, de Sierre, à Sierre, membre du comité, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Duc-Bonvin, Romaine, de Crans-Montana, à Crans-Montana, présidente du comité, avec signature collective à deux avec la secrétaire [précédemment: vice-présidente du comité, avec signature collective à deux avec le secrétaire];
Métrailler, Robert Marcel, de Sierre, à Sierre, vice-président du comité, avec signature collective à deux avec la secrétaire;
Favre-Caloz, Anne-José, de Anniviers, à Noble-Contrée, membre et secrétaire du comité, avec signature collective à deux avec la présidente ou le vice-président;
Lamon, Anthony Charles, de Lens, à Sierre, membre du comité, sans droit de signature.