Reports for Vincenzo Fassari
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Vincenzo Fassari
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2255027, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
'Le Pianiste' SARL Artists & Music Management, in Liestal, CHE-114.717.553, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2013, Publ. 7209390).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gauer, Jean Jacques, von Wartau, in Grandvaux, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Meuterlos, Yann, von Les Ponts-de-Martel, in Epalinges, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Fassari, Vincenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Lausanne, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MH Holding AG (CHE101.771.690), in Liestal, Gesellschafterin, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: MH Holding AG (CH-280.3.917.920-5), und mit 31 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 6328940, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
'Le Pianiste' SARL Artists & Music Management, in Liestal, CH-280.4.012.519-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 9 vom 14.01.2010, S. 5, Publ. 5441638).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fassari, Vincenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Lausanne, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 5441638, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
'Le Pianiste' SARL Artists & Music Management, in Liestal, CH-280.4.012.519-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2009, S. 6, Publ. 4883358).
Statutenänderung:
5.01.2010.
Stammkapital neu:
CHF 50'000.-- [bisher: CHF 25'000.--].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fassari, Vincenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Lausanne, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 9 Stammanteilen von je CHF 1'000.--;
Gauer, Jean Jacques, von Wartau, in Grandvaux, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen von je CHF 1'000.--;
Meuterlos, Yann, von Les Ponts-de-Martel, in Epalinges, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen von je CHF 1'000.--;
MH Holding AG, in Liestal (CH-280.3.917.920-5), Gesellschafterin, mit 31 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- [bisher: mit 25 Stammanteilen von je CHF 1'000.--].