Reports for Christian Farner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Christian Farner
Holdings
Newest SOGC notifications: Christian Farner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006098248, Commercial Registry Office Valais, (626)
Châtelain SA, à Chamoson, CHE-449.394.682, société anonyme (No. FOSC 190 du 30.09.2020, Publ. 1004989531).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Maye, Carlo Paul, de Chamoson, à Chamoson, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Farner, Christian, de Stammheim, à Chamoson, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Farner, Manuella, de Stammheim, à Chamoson, présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Publication number: HR01-1004989531, Commercial Registry Office Valais, (626)
Châtelain SA, à Chamoson, CHE-449.394.682, Route de la Crettaz 15 , 1955 Chamoson, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
07.09.2020.
But:
La détention, l'achat, la gestion, la location et la vente d'immeubles ainsi que l'administration, la promotion et le courtage de biens immobiliers (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 50'000.00.
Actions:
100'000 actions nominatives de CHF 1.00 liées selon statuts.
Faits qualifiés:
Reprise de biens: la société envisage de reprendre 1 immeuble sis sur commune de Chamoson pour un montant maximum de CHF 385'000.00.
Reprise de biens:
la société envisage de reprendre 1 immeuble sis sur commune de Chamoson pour un montant maximum de CHF 475'000.00.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
convocation à l'assemblée générale par avis inséré dans la FOSC ou, si tous les actionnaires sont connus, par lettre simple ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Maye, Carlo Paul, de Chamoson, à Chamoson, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Farner, Christian, de Stammheim, à Chamoson, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Maye, Martine Marie Hélène, de Chamoson, à Chamoson, administratrice, avec signature collective à deux. Selon déclaration du 07.09.2020, il est renoncé à un contrôle restreint.
Publication number: HR01-1004774977, Commercial Registry Office Valais, (626)
Farner Group SA, à Chamoson, CHE-174.509.426, Z.I. Les Combes 2, 1955 St-Pierre-de-Clages, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
13.11.2019.
But:
L'acquisition et l'administration de participations pour son compte ou pour le compte de tiers, comme représentante ou à titre fiduciaire, à des entreprises commerciales, industrielles, financières, sises en Suisse ou à l'étranger, par prise d'actions, d'obligations, de parts, détention de créances sous toute autre forme adéquate (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
1'000 actions nominatives de CHF 100.00 liées selon statuts.
Faits qualifiés:
Apport en nature et reprise de biens: selon contrat d'apport en nature et de reprise de biens du 13.11.2019 il est fait apport à la société de 400 actions nominatives de CHF 500.00, liées selon statuts, entièrement libérées, de la société anonyme Valélectric Farner SA, à Chamoson (CHE-101.882.450) pour un montant de CHF 200'000.00, contre remis en échange de 1'000.00 actions nominatives de CHF 100.00, liées selon statuts, entièrement libérées, le solde de CHF 100'000.00 constituant une créance de l'apporteur envers la société.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC, par lettre simple ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Farner, Christian, de Stammheim, à Chamoson, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Farner, Lionel, de Stammheim, à Grimisuat, administrateur, avec signature collective à deux;
Farner, Lucas, de Stammheim, à Ardon, administrateur, avec signature collective à deux. Selon déclaration du 13.11.2019, il est renoncé à un contrôle restreint.