Reports for Norbert Farkas
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Norbert Farkas
Holdings
Newest SOGC notifications: Norbert Farkas
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4164289, Commercial Registry Office Zug, (170)
Roche Diagnostics International AG, in Risch, CHE-104.722.452, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2018, Publ. 4004935).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sonnenschein, Edwin, deutscher Staatsangehöriger, in Edingen-Neckarhausen (DE), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Farkas, Norbert, ungarischer Staatsangehöriger, in Magden, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Helm, Stefan, österreichischer Staatsangehöriger, in Luzern, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Weber, Nils, von Zofingen, in Zofingen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hebich, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Sursee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Reinach (BL)];
Bladh, Magnus, schwedischer Staatsangehöriger, in Delémont, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dörhöfer, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Luzern, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zurfluh, Stephan, von Basel, in Riehen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnold, Antonie, von Luzern, in Baar, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Beusch, Barbara, von Grabs, in Risch, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hall, Gillian, britische Staatsangehörige, in Baar, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Paulus, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Weinheim (DE), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 3033953, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Buildings & Constructions Zürich AG, in Zürich, CHE-357.558.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2016, Publ. 2753161).
Domizil neu:
Seefeldstrasse 283, 8008 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mancuso, Antonio Guido, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Farkas, Norbert, ungarischer Staatsangehöriger, in Szeged (HU), mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seitz, Theodor G., von Berneck, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2753161, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Buildings & Constructions Zürich AG, in Zürich, CHE-357.558.488, Fuchsiastrasse 13, 8048 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
29.02.2016, 14.03.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs- und Supportdienstleistungen in den Bereichen General Management, Controlling und Finanzen sowie Personalmanagement und Marketing. Beratungs- und Vermittlungsdienstleistungen im Immobilienbereich. Nationaler und internationaler Handel mit Gütern aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche errichten, sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Sie kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte, sowie Wertschriften erwerben, halten oder verwalten. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen. Sie kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sein könnten.
Aktienkapital:
CHF 250'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 250'000.00.
Aktien:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 29.02.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Mancuso, Antonio Guido, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Farkas, Norbert, ungarischer Staatsangehöriger, in Szeged (HU), mit Einzelunterschrift.