Reports for Christopher Todd Fair
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christopher Todd Fair
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006047257, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kuros Biosciences AG, in Schlieren, CHE-104.785.642, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2023, Publ. 1005907212).
Statutenänderung:
17.04.2024.
Aktienkapital neu:
CHF 3'678'413.10 [bisher: CHF 3'656'137.80].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'678'413.10 [bisher: CHF 3'656'137.80].
Aktien neu:
36'784'131 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 36'561'378 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.04.2024 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.04.2024 die mit Beschluss vom 08.05.2023 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 08.05.2023 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten (Art. 3c) beschlossen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bruder, Scott P., amerikanischer Staatsangehöriger, in Franklin Lakes NJ / (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arp, Albertus, niederländischer Staatsangehöriger, in Amersfoort (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fair, Christopher Todd, amerikanischer Staatsangehöriger, in Marietta / GA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Piller, Markus, von Zug, in Wettswil am Albis, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005907212, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kuros Biosciences AG, in Schlieren, CHE-104.785.642, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2023, Publ. 1005864123).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Bruijn, Joost, niederländischer Staatsangehöriger, in Amersfoort (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fair, Christopher Todd, amerikanischer Staatsangehöriger, in Marietta / GA (US), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Musters, Sjoerd, niederländischer Staatsangehöriger, in Breda (NL), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005765794, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kuros Biosurgery AG, in Schlieren, CHE-109.521.889, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2020, Publ. 1005054335).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grau, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Simpson Irvine, Dr. Alistair, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geiger, Daniel, von Füllinsdorf, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fair, Christopher Todd, amerikanischer Staatsangehöriger, in Marietta / GA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.